M Pascal GARCIN
Directeur général de GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS
M Pascal GARCIN a 48 ans ( naissance en 1976), est Directeur général de la société GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS
M Pascal GARCIN peut être contacté au siège de la société GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS par courrier à l'adresse GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS 9 RUE COMBABILLON 69150 DECINES CHARPIEU FRANCE
La société GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS est principalement dirigée par M Pascal GARCIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/01/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48044904000017.
- M Eric GARCIN, Président (1972) depuis le 06 août 2013
- M Pascal GARCIN, Directeur général (1976) depuis le 06 août 2013
- MME Sylvie MIVIERE, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 02 mars 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS est de 53 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric GARCIN, Directeur général (1972) du 15 février 2005 au 06 août 2013
- M Pascal GARCIN, Directeur général (1976) du 15 février 2005 au 06 août 2013
- M Serge GARCIN, Président (1949) du 15 février 2005 au 06 août 2013
Dirigeants personne morale:
- EXCO-FIDOGEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 mars 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 août 2013 : GARCIN Eric Serge nom d'usage : GARCIN devient président. GARCIN Serge Max nom d'usage : GARCIN n'est plus président. GARCIN Eric Serge nom d'usage : GARCIN n'est plus directeur général.)
- 23 janvier 2015 : Sté par actions simplifiée EXCO-FIDOGEST devient commissaire aux comptes titulaire. MIVIERE Sylvie nom d'usage : MIVIERE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 06 février 2020 : GARCIN Eric Serge nom d'usage : GARCIN n'est plus président. GARCIN Pascal Edmond nom d'usage : GARCIN n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée EG CONSEIL ET INVESTISSEMENTS devient président. Société à responsabilité limitée L'ATELIER devient directeur général)
- 16 août 2020 : Sté par actions simplifiée EXCO-FIDOGEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AEXOR SARL Audit Expertise Comptable Olivier Richard n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée RSM Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire)
- 05 août 2021 : Société à responsabilité limitée L'ATELIER n'est plus directeur général)
- 28 juillet 2022 : AD REALIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire)
9 RUE COMBABILLON
69150 DECINES CHARPIEU
Téléphone : Société
GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS | |
Entrepreneurs individuels | GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 480449040 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 9 RUE COMBABILLON 69150 DECINES CHARPIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 décembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 340 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 20 décembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 081 000,00 | |
Résultat net | 158 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 897 000 |
Immobilisation incorporelle | 321 000 |
Immobilisation corporelle | 336 000 |
Immobilisation financière | 1 240 000 |
Actif circulant net | 6 450 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 450 000 |
Placement | 600 |
Total Actif | 8 347 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 416 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 932 000 |
Total Passif | 8 347 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 081 000 |
Produit d'exploitation | 2 089 000 |
Charge d'exploitation | 2 087 000 |
Résultat d'exploitation | 1 000 |
Produit financier net | 164 000 |
Charge financière | 127 000 |
Résultat financier | 36 000 |
Résultat courrant | 38 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 560 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 158 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48044904000017 | GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS 9 RUE COMBABILLON 69150 DECINES CHARPIEU FRANCE |
48044904000025 | GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS 4 RUE DU DAUPHINE 69960 CORBAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
GARCIN Eric Serge nom d'usage : GARCIN devient président. GARCIN Serge Max nom d'usage : GARCIN n'est plus président. GARCIN Eric Serge nom d'usage : GARCIN n'est plus directeur général.
Sté par actions simplifiée EXCO-FIDOGEST devient commissaire aux comptes titulaire. MIVIERE Sylvie nom d'usage : MIVIERE devient commissaire aux comptes suppléant.
GARCIN Eric Serge nom d'usage : GARCIN n'est plus président. GARCIN Pascal Edmond nom d'usage : GARCIN n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée EG CONSEIL ET INVESTISSEMENTS devient président. Société à responsabilité limitée L'ATELIER devient directeur général
Sté par actions simplifiée EXCO-FIDOGEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AEXOR SARL Audit Expertise Comptable Olivier Richard n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée RSM Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire
Société à responsabilité limitée L'ATELIER n'est plus directeur général
AD REALIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire