M Sylvain COMBE
Gérant de TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION
M Sylvain COMBE a 49 ans ( naissance en 1973), est Gérant de la société TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION
M Sylvain COMBE peut être contacté au siège de la société TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION par courrier à l'adresse TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION ZAC LA GRAVE ZONE ACTIVITE RTE ZONE ARTISANALE DE LA GRAVE 06510 CARROS FRANCE, par téléphone au 04Â 92Â 08Â 45Â 50 ou par fax au 04Â 93Â 22Â 93Â 61
La société TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION est principalement dirigée par M Sylvain COMBE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/04/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48051938800023.
- M David AFIF, Gérant (1980) depuis le 10 décembre 2014
- M Paul AFIF, Gérant (1984) depuis le 10 décembre 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION est de 40 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 42 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain RICO, Co-gérant (1965) du 10 mai 2005 au 22 novembre 2005
- M Alain RICO, Gérant (1965) du 27 janvier 2009 au 25 février 2012
- M Frederic PROHET, Gérant (1971) du 22 novembre 2005 au 02 décembre 2014
- M Gilles MASSE, Gérant (1975) du 29 juillet 2008 au 23 janvier 2010
- M Gilles MASSE, Gérant (1975) du 23 janvier 2010 au 06 février 2015
- M Rene AFIF, Co-gérant (1960) du 10 mai 2005 au 22 novembre 2005
- M Rene AFIF, Gérant (1960) du 27 janvier 2009 au 10 décembre 2014
- M Sylvain COMBE, Gérant (1973) du 29 juillet 2008 au 23 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION | |
Sigle de l'entreprise | T G L M | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION | |
Identifiant de l'entreprise | 480519388 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | ZONE ACTIVITE DE LA GRAVE 06510 CARROS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 août 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 janvier 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 208 972,00 | |
Résultat net | 10 003,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 62 452 |
Immobilisation incorporelle | 60 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 452 |
Actif circulant net | 74 421 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 66 573 |
Placement | 7 848 |
Total Actif | 136 874 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 75 802 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 61 072 |
Total Passif | 136 874 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 208 972 |
Produit d'exploitation | 208 972 |
Charge d'exploitation | 195 441 |
Résultat d'exploitation | 13 531 |
Produit financier net | 233 |
Charge financière | 726 |
Résultat financier | -493 |
Résultat courrant | 13 038 |
Produit exceptionnel | 192 |
Charges exceptionnelles | 992 |
Résultat exceptionnel | -800 |
Résultat net | 10 003 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48051938800023 | TRANSPORT GRUTAGE LOCATION MANUTENTION ZAC LA GRAVE ZONE ACTIVITE RTE ZONE ARTISANALE DE LA GRAVE 06510 CARROS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grasse.fr.
Les greffiers sont : VUILLIN Kathy , TOMAS Valérie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Gérant : AFIF Rene. Gérant : RICO Alain. Gérant : PROHET Frederic en fonction le 21 Octobre 2005. Gérant : MASSE Gilles Laurent André en fonction le 07 Avril 2008. Gérant : COMBE Sylvain Gaston Henri en fonction le 07 Avril 2008.
Gérant : AFIF Rene Gérant : RICO Alain Gérant : PROHET Frederic en fonction le 21 Octobre 2005 Gérant : MASSE Gilles Laurent André en fonction le 07 Avril 2008
Gérant : AFIF Rene Gérant : PROHET Frederic en fonction le 21 Octobre 2005 Gérant : MASSE Gilles Laurent André en fonction le 07 Avril 2008
Gérant : AFIF Rene Gérant : MASSE Gilles Laurent André en fonction le 07 Avril 2008
Gérant : MASSE Gilles Laurent André en fonction le 07 Avril 2008 Gérant : AFIF Paul en fonction le 08 Décembre 2014 Gérant : AFIF David en fonction le 08 Décembre 2014
Gérant : AFIF Paul en fonction le 08 Décembre 2014 Gérant : AFIF David en fonction le 08 Décembre 2014