M Rachid ISMAIL
Gérant de IBE RHONEALPES
M Rachid ISMAIL a 62 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société IBE RHONEALPES
M Rachid ISMAIL peut être contacté au siège de la société IBE RHONEALPES par courrier à l'adresse IBE RHONEALPES 18 B RUE PERSOZ 69100 VILLEURBANNE FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 85Â 32Â 81 ou par fax au 04Â 78Â 85Â 32Â 81
La société IBE RHONEALPES est principalement dirigée par M Rachid ISMAIL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société IBE RHONEALPES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/01/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48060374500013.
- MME Laila ISMAIL-CHATTAOUI, Gérant (1963) depuis le 20 novembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Mohamed ISMAIL, Gérant (1988) du 17 juillet 2007 au 20 novembre 2014
- M Rachid ISMAIL, Gérant (1960) du 01 mars 2005 au 17 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 décembre 2014 : ISMAIL Mohamed nom d'usage : ISMAIL n'est plus gérant. CHATTAOUI Laila nom d'usage : ISMAIL-CHATTAOUI devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IBE RHONEALPES | |
Entrepreneurs individuels | IBE RHONEALPES | |
Identifiant de l'entreprise | 480603745 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 18 B RUE PERSOZ 69100 VILLEURBANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 janvier 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 janvier 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 96 079,00 | |
Résultat net | -695,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 531 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 531 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 22 205 |
Stock | 3 824 |
Avance | 0 |
Créance | 4 053 |
Placement | 14 328 |
Total Actif | 24 736 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -27 506 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 52 240 |
Total Passif | 24 734 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 96 079 |
Produit d'exploitation | 96 079 |
Charge d'exploitation | 96 874 |
Résultat d'exploitation | -795 |
Produit financier net | 99 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 99 |
Résultat courrant | -696 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -695 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48060374500013 | IBE RHONEALPES 18 B RUE PERSOZ 69100 VILLEURBANNE FRANCE |
48060374500013 | IBE RHONEALPES 18 B RUE PERSOZ 69100 VILLEURBANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
ISMAIL Mohamed nom d'usage : ISMAIL n'est plus gérant. CHATTAOUI Laila nom d'usage : ISMAIL-CHATTAOUI devient gérant.