M Nicolas ESTEVAN
Gérant de LA MARQUEILLE MEDICALE
M Nicolas ESTEVAN a 52 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société LA MARQUEILLE MEDICALE
M Nicolas ESTEVAN peut être contacté au siège de la société LA MARQUEILLE MEDICALE par courrier à l'adresse LA MARQUEILLE MEDICALE 1 RUE DU NEGOCE 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE FRANCE
La société LA MARQUEILLE MEDICALE est principalement dirigée par M Nicolas ESTEVAN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société LA MARQUEILLE MEDICALE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/02/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48087753900035.
- M Fabien PAROUTY, Gérant (1975) depuis le 14 janvier 2012
- M Nicolas ESTEVAN, Gérant (1972) depuis le 08 mars 2005
- MME Evelyne SIMONET, Gérant (1953) depuis le 08 mars 2005
- MME Francoise LOUP, Gérant (1961) depuis le 08 mars 2005
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LA MARQUEILLE MEDICALE est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean POUDEROUX, Gérant (1945) du 22 mars 2005 au 14 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 janvier 2012 : POUDEROUX Jean Pierre nom d'usage : POUDEROUX n'est plus gérant. PAROUTY Fabien Paul nom d'usage : PAROUTY devient gérant.)
- 07 février 2019 : MASSACRET Evelyne nom d'usage : SIMONET n'est plus gérant. LABAT Laurence Sylvie Anne nom d'usage : LABAT devient gérant. BENA Chloé Muriel nom d'usage : BENA devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA MARQUEILLE MEDICALE | |
Entrepreneurs individuels | LA MARQUEILLE MEDICALE | |
Identifiant de l'entreprise | 480877539 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 1 RUE DU NEGOCE 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 août 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 25 janvier 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48087753900035 | LA MARQUEILLE MEDICALE 1 RUE DU NEGOCE 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
POUDEROUX Jean Pierre nom d'usage : POUDEROUX n'est plus gérant. PAROUTY Fabien Paul nom d'usage : PAROUTY devient gérant.
MASSACRET Evelyne nom d'usage : SIMONET n'est plus gérant. LABAT Laurence Sylvie Anne nom d'usage : LABAT devient gérant. BENA Chloé Muriel nom d'usage : BENA devient gérant