M Edouard LAUBIES
Président-directeur général de ODYSSENIOR
M Edouard LAUBIES a 55 ans ( naissance en 1967), est Président-directeur général de la société ODYSSENIOR
M Edouard LAUBIES peut être contacté au siège de la société ODYSSENIOR par courrier à l'adresse ODYSSENIOR ZAC LES PORTES DE LA FORET 65 RUE REINE DES BOIS 76230 BOIS GUILLAUME FRANCE
La société ODYSSENIOR est principalement dirigée par M Edouard LAUBIES qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ODYSSENIOR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/02/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48098181000025.
- M Maurice LAUBIES, Directeur général (1942) depuis le 26 juin 2010
Anciens dirigeants :
- M Edouard LAUBIES, Président du conseil d`administration (1967) du 22 mars 2005 au 06 décembre 2012
- M Edouard LAUBIES, Président-directeur général (1967) du 03 mars 2009 au 26 juin 2010
- M Marc LAUBIES, Administrateur (1969) du 22 mars 2005 au 29 août 2006
- M Marc LAUBIES, Directeur général délégué (1969) du 03 mars 2009 au 19 juin 2010
- M Marc LAUBIES, Directeur général délégué (1969) du 19 juin 2010 au 06 décembre 2012
- M Marc LAUBIES, Administrateur (1969) du 26 juin 2010 au 06 décembre 2012
- M Maurice LAUBIES, Président du conseil d`administration (1942) du 22 mars 2005 au 03 mars 2009
- M Maurice LAUBIES, Directeur général (1942) du 12 avril 2005 au 29 août 2006
- MME Audrey LAUBIES, Administrateur (1987) du 29 août 2006 au 19 juin 2010
- MME Audrey LAUBIES, Administrateur (1987) du 19 juin 2010 au 26 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- ODYSSEE CIE, Président depuis le 06 décembre 2012
65 RUE REINE DES BOIS
76230 BOIS-GUILLAUME
Téléphone : Société
ODYSSENIOR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ODYSSENIOR | |
Entrepreneurs individuels | ODYSSENIOR | |
Identifiant de l'entreprise | 480981810 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 65 RUE REINE DES BOIS 76230 BOIS-GUILLAUME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 décembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 75 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 décembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 799 837,00 | |
Résultat net | 1 041 106,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 749 935 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 65 365 |
Immobilisation financière | 2 684 570 |
Actif circulant net | 2 502 250 |
Stock | 1 147 |
Avance | 0 |
Créance | 2 385 703 |
Placement | 115 400 |
Total Actif | 5 252 185 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 075 221 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 176 962 |
Total Passif | 5 252 183 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 799 837 |
Produit d'exploitation | 803 131 |
Charge d'exploitation | 1 003 312 |
Résultat d'exploitation | -200 181 |
Produit financier net | 1 903 646 |
Charge financière | 226 521 |
Résultat financier | 1 677 125 |
Résultat courrant | 1 476 944 |
Produit exceptionnel | 38 232 |
Charges exceptionnelles | 6 059 |
Résultat exceptionnel | 32 173 |
Résultat net | 1 041 106 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48098181000025 | ODYSSENIOR ZAC LES PORTES DE LA FORET 65 RUE REINE DES BOIS 76230 BOIS GUILLAUME FRANCE |
48098181000033 | ODYSSENIOR 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 76100 ROUEN FRANCE |
48098181000033 | ODYSSENIOR 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 76100 ROUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et Directeur général : LAUBIES Edouard. Directeur général délégué : LAUBIES Marc, Louis-Maurice, Edouard. Administrateur : LAUBIES Audrey Valérie Nellie. Commissaire aux comptes titulaire : SECNO (SA). Commissaire aux comptes suppléant : LENEVEU Jean-Georges.
Président du conseil d'administration assumant la direction générale : LAUBIES Edouard Directeur général délégué et administrateur : LAUBIES Marc, Louis-Maurice, Edouard Administrateur : LAUBIES Maurice, Edouard, Roger Commissaire aux comptes titulaire : SECNO (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LENEVEU Jean-Georges
Président du conseil d'administration assumant la direction générale : LAUBIES Edouard Directeur général délégué et administrateur : LAUBIES Marc, Louis-Maurice, Edouard Administrateur : LAUBIES Maurice, Edouard, Roger Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BOUDIER Loïc, Roger, Joseph
Président : ODYSSEE & CIE (SARL) Directeur général : LAUBIES Maurice, Edouard, Roger Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BOUDIER Loïc, Roger, Joseph
Président : ODYSEE & CIE (SARL) représenté par LAUBIES Edouard ; Directeur général : LAUBIES Maurice, Edouard, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUDIER Loïc, Roger, Joseph
Président : ODYSEE & CIE (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUDIER Loïc, Roger, Joseph
la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ayant pour objet celui prévu ci-après, à titre principal pour la société. la création, la reprise, le développement, la gestion de maisons d'accueil de personnes âgées et/ou dépendantes, toutes activités de promotion immobilière, de gestion et de conseils dans le secteur immobilier
la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ayant pour objet celui prévu ci-après, à titre principal pour la société. la création, la reprise, le développement, la gestion de maisons d'accueil de personnes âgées et/ou dépendantes, toutes activités de promotion immobilière, de gestion et de conseils dans le secteur immobilier
Président : PECHINOT Anne-Catherine, Marie, Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : SECNO ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUDIER Loïc, Roger, Joseph
Président : COLISEE FRANCEà; Commissaire aux comptes titulaire : SECNOà; Commissaire aux comptes suppléant : BOUDIER Loïc, Roger, Joseph