MME Francoise CUMET
Co-gérant de T'ALLO SOINS SOCIAL
MME Francoise CUMET a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Co-gérant de la société T'ALLO SOINS SOCIAL
MME Francoise CUMET peut être contacté au siège de la société T'ALLO SOINS SOCIAL par courrier à l'adresse T ALLO SOINS SOCIAL 14 RUE VICTOR HUGO 42350 LA TALAUDIERE FRANCE, par téléphone au 04 77 53 02 37
La société T'ALLO SOINS SOCIAL est principalement dirigée par MME Francoise CUMET qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des infirmiers et des sages-femmes ,infirmier, infirmière, sage-femme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690D (Activités des infirmiers et des sages-femmes), les activités sont :
- Activités des infirmiers et des sages-femmes
- les activités des infirmiers et des sages-femmes
La société T'ALLO SOINS SOCIAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48107231200020.
- M Quentin ABRIAL, Gérant (1989) depuis le 27 novembre 2014
- MME Anne VERNAY, Gérant (1982) depuis le 22 janvier 2011
- MME Brigitte LOPEZ, Gérant (1956) depuis le 17 juillet 2010
- MME Cindy VOLLE, Gérant (1987) depuis le 16 novembre 2013
- MME Claudine LEBLANC, Gérant (1977) depuis le 17 juillet 2010
- MME Gaelle BRUYAS, Gérant (1977) depuis le 17 juillet 2010
- MME Laurence GACHET, Gérant (1962) depuis le 17 juillet 2010
- MME Magalie CONDELLO, Gérant (1974) depuis le 17 juillet 2010
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société T'ALLO SOINS SOCIAL est de 47 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Anne GOVIGNON, Co-gérant (1954) du 22 mars 2005 au 24 février 2009
- MME Brigitte ALARCON, Co-gérant (1956) du 22 mars 2005 au 17 juillet 2010
- MME Claudine LEBLANC, Co-gérant (1977) du 22 mars 2005 au 17 juillet 2010
- MME Francoise CUMET, Co-gérant (1974) du 24 février 2009 au 22 janvier 2011
- MME Laurence GONZALEZ, Co-gérant (1962) du 22 mars 2005 au 17 juillet 2010
- MME Magalie MARCONNET, Co-gérant (1974) du 22 mars 2005 au 17 juillet 2010
- MME Suzanne PERSAT, Co-gérant (1949) du 22 mars 2005 au 17 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | T'ALLO SOINS SOCIAL | |
Entrepreneurs individuels | T'ALLO SOINS SOCIAL | |
Identifiant de l'entreprise | 481072312 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 14 RUE VICTOR HUGO 42350 LA TALAUDIERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'infirmiers | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité principale de l'entreprise | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Synonyme | infirmier, infirmière, sage-femme | |
Principal | infirmier, sage-femme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48107231200020 | T ALLO SOINS SOCIAL 14 RUE VICTOR HUGO 42350 LA TALAUDIERE FRANCE |
48107231200020 | T ALLO SOINS SOCIAL 14 RUE VICTOR HUGO 42350 LA TALAUDIERE FRANCE |
48107231200020 | T ALLO SOINS SOCIAL 14 RUE VICTOR HUGO 42350 LA TALAUDIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 à 12H00 et 13H00 à 15H00