M Philippe BOURGUIGNON
Gérant de SEGECA II
M Philippe BOURGUIGNON a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société SEGECA II
M Philippe BOURGUIGNON peut être contacté au siège de la société SEGECA II par courrier à l'adresse SEGECA II 7 ALLEE DE LA PACAUDIERE 78640 VILLIERS ST FREDERIC FRANCE, par téléphone au 01 34 86 62 01
La société SEGECA II est principalement dirigée par M Philippe BOURGUIGNON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société SEGECA II est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/03/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48111498100022.
- M Philippe BOURGUIGNON, Gérant (1954) depuis le 21 mars 2006
Anciens dirigeants :
- M Jerome GONSARD, Gérant (1978) du 29 mars 2005 au 21 mars 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEGECA II | |
Sigle de l'entreprise | SEGECA II | |
Entrepreneurs individuels | SEGECA II | |
Identifiant de l'entreprise | 481114981 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 7 ALL DE LA PACAUDIERE 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 août 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 25 février 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 180 611,00 | |
Résultat net | -38 332,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 183 |
Immobilisation incorporelle | 500 |
Immobilisation corporelle | 1 545 |
Immobilisation financière | 2 138 |
Actif circulant net | 84 055 |
Stock | 16 138 |
Avance | 0 |
Créance | 51 070 |
Placement | 16 847 |
Total Actif | 88 237 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 41 849 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 46 388 |
Total Passif | 88 237 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 180 611 |
Produit d'exploitation | 192 899 |
Charge d'exploitation | 235 895 |
Résultat d'exploitation | -42 996 |
Produit financier net | 222 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 222 |
Résultat courrant | -42 774 |
Produit exceptionnel | 5 049 |
Charges exceptionnelles | 609 |
Résultat exceptionnel | 4 440 |
Résultat net | -38 332 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48111498100030 | SEGECA II LA FORET 32 RUE DES 4 TILLEULS 78550 HOUDAN FRANCE |
48111498100030 | SEGECA II LA FORET 32 RUE DES 4 TILLEULS 78550 HOUDAN |
48111498100022 | SEGECA II 7 ALLEE DE LA PACAUDIERE 78640 VILLIERS ST FREDERIC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers