M Paul WILSON
Directeur général de VILLABE SAS
M Paul WILSON a 71 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société VILLABE SAS
M Paul WILSON peut être contacté au siège de la société VILLABE SAS par courrier à l'adresse VILLABE SAS 4 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE
La société VILLABE SAS est principalement dirigée par M Paul WILSON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société VILLABE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/03/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48136262200047.
- M Jasper GILBEY, Directeur général (1981) depuis le 16 décembre 2014
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 27 octobre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société VILLABE SAS est de 51 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Aymeric THIBORD, Directeur général (1974) du 09 octobre 2014 au 16 décembre 2014
- M Paul WILSON, Directeur général (1953) du 09 octobre 2014 au 16 décembre 2014
- M Thibaut ANCELY, Directeur général (1977) du 16 décembre 2014 au 10 février 2017
- MME Sophie KRAMER, Directeur général (1977) du 02 mars 2013 au 09 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- ND Europe S a r l - registre public : Luxembourg B 123400, Président depuis le 10 février 2017
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 octobre 2016
- ND EUROPE S A R L REGISTRE PUBLIC, Président du 05 janvier 2013 au 10 février 2017
- TIAA LUX 2 SARL, Président du 29 mars 2005 au 05 décembre 2010
4 AV HOCHE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
VILLABE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VILLABE SAS | |
Entrepreneurs individuels | VILLABE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 481362622 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 29 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 mars 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 | |
Résultat net | -1 055 542,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 56 324 736 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 56 324 736 |
Actif circulant net | 10 044 735 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 078 923 |
Placement | 4 965 812 |
Total Actif | 66 369 468 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 34 336 148 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 32 033 322 |
Total Passif | 66 369 468 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 82 390 |
Résultat d'exploitation | -82 390 |
Produit financier net | 31 149 |
Charge financière | 1 495 413 |
Résultat financier | -1 464 264 |
Résultat courrant | -1 546 654 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -1 055 542 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48136262200047 | VILLABE SAS 4 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes suppléant partant : Coll, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
Président partant : TIAA LUX 2 SARL - NUMERO REGISTRE PUBLIC ETRANGER LUXEMBOURG B 82 492, nomination du Président : ND Europe S.à .r.l. - registre public : Luxembourg B 123400
nomination du Directeur général : Kramer, Sophie
Directeur général partant : Kramer, Sophie, nomination du Directeur général : Wilson, Paul, nomination du Directeur général : Thibord, Aymeric
Directeur général partant : Wilson, Paul, Directeur général partant : Thibord, Aymeric, nomination du Directeur général : Ancely, Thibaut, nomination du Directeur général : Gilbey, Jasper
Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe