M Herve RACINE
Président de GROUPE ROC-ECLERC
M Herve RACINE a 79 ans ( naissance en 1945), est Président de la société GROUPE ROC-ECLERC
M Herve RACINE peut être contacté au siège de la société GROUPE ROC-ECLERC par courrier à l'adresse GROUPE ROC ECLERC GROUPE ROC ECLERC GRE 33 AVENUE DU MAINE 75015 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 46Â 05Â 12Â 79
La société GROUPE ROC-ECLERC est principalement dirigée par M Herve RACINE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright ,Location-bail de propriété intellectuelle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7740Z (Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright), les activités sont :
- Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright
- Cette sous-classe comprend les activités consistant à autoriser des tiers à utiliser des produits liés à la propriété intellectuelle et des produits similaires, pour lesquels des redevances ou des droits de licence sont versés au propriétaire. La loc
- la location-bail de produits liés à la propriété intellectuelle (à l'exclusion des Åuvres protégées par le droit d'auteur telles que les livres ou les logiciels)
- la perception de redevances ou de droits de licence pour l'utilisation de :
- entités brevetées
- marques déposées ou marques de service
- marques
- prospection minière et évaluation
- accords de franchise
Mais sont exclues les activités :
- l'acquisition de droits et l'édition (cf58, 59)
- la production, reproduction et distribution d'Åuvres protégées par le droit d'auteur (livres, logiciels, films) (cf58, 59)
- la location-bail de biens immobiliers (cf68.2)
- la location-bail d'actifs corporels (cf77.1, 77.2, 77.3)
La société GROUPE ROC-ECLERC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/06/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48144824900054.
- M Luc BEHRA, Directeur général (1961) depuis le 23 avril 2016
Anciens dirigeants :
- M Daniel BOYAVAL, Président (1948) du 12 avril 2005 au 09 mai 2007
- M Herve RACINE, Président (1945) du 26 mai 2009 au 25 juillet 2010
- M Philippe GENTIL, Président (1965) du 05 juillet 2005 au 26 mai 2009
- MME Sandrine THIEFINE, Directeur général (1967) du 13 mars 2010 au 10 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- FUNECAP INVESTISSEMENT, Président depuis le 13 août 2015
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 août 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE ROC-ECLERC | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE ROC-ECLERC | |
Identifiant de l'entreprise | 481448249 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | 33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 avril 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 8 270 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 18 mars 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7740Z : Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright | |
Activité principale de l'entreprise | 7740Z : Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright | |
Synonyme | Location-bail de propriété intellectuelle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48144824900054 | GROUPE ROC ECLERC GROUPE ROC ECLERC GRE 33 AVENUE DU MAINE 75015 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02596 Coiffure
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00303 Couture Région parisienne
- 01527 Immobilier
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00247 Industries de l'habillement
- 00650 Métallurgie cadres
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 00086 Publicité
- 01501 Restauration rapide
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
Commissaire aux comptes titulaire partant : Gautier, Serge, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : ATD FRANCE (SA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 03 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Octobre 2008. Président : RACINE Hervé en fonction le 12 Mai 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 03 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Octobre 2008 Président : RACINE Hervé en fonction le 12 Mai 2009 Directeur général : THIEFINE Sandrine en fonction le 08 Mars 2010
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 03 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Octobre 2008 Président directeur général : THIEFINE Sandrine modification le 16 Juillet 2010
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 03 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Octobre 2008 Président du conseil d'administration Directeur général : THIEFINE Sandrine modification le 16 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 21 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Août 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Octobre 2008 Président du conseil d'administration Directeur général : THIEFINE Sandrine modification le 16 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Août 2013
Directeur général : THIEFINE Sandrine modification le 11 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 25 Octobre 2013 Président : FUNECAP INVESTISSEMENT en fonction le 11 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 25 Octobre 2013 Président : FUNECAP INVESTISSEMENT en fonction le 11 Août 2015 Directeur général : BEHRA Luc en fonction le 21 Avril 2016
Création et développement portail internet, activité de pompes funèbres. Achat vente de tous produits, matériels ou services en rapport direct ou indirect avec les pompes funèbres. Activité de centre de formation professionnelle.
Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE