M Marcel DUC
Administrateur de AMARICE
M Marcel DUC a 88 ans ( naissance en 1936), est Administrateur de la société AMARICE
M Marcel DUC peut être contacté au siège de la société AMARICE par courrier à l'adresse AMARICE 163 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 85Â 32Â 33
La société AMARICE est principalement dirigée par M Marcel DUC qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société AMARICE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/03/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48157510800016.
- M Laurent DUC, Gérant (1964) depuis le 05 février 2011
Anciens dirigeants :
- M Christian FARGERE, Administrateur (1966) du 12 avril 2005 au 05 février 2011
- M Laurent DUC, Président du conseil d`administration (1964) du 12 avril 2005 au 05 février 2011
- M Marcel DUC, Administrateur (1936) du 12 avril 2005 au 05 février 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 février 2011 : DUC Laurent Michel nom d'usage : DUC n'est plus président du conseil d'administration et directeur général. DUC Laurent Michel nom d'usage : DUC devient gérant. DUC Marcel Claude nom d'usage : DUC n'est plus administrateur. FARGERE Christian nom d'usage : FARGERE n'est plus administrateur. NOVEL Roger nom d'usage : NOVEL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LAURAIN Christian nom d'usage : LAURAIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMARICE | |
Entrepreneurs individuels | AMARICE | |
Identifiant de l'entreprise | 481575108 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 163 CRS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 25 mars 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 25 mars 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 160 030,00 | |
Résultat net | 55 621,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 563 284 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 563 284 |
Actif circulant net | 63 120 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 35 801 |
Placement | 27 319 |
Total Actif | 1 626 405 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 331 861 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 294 542 |
Total Passif | 1 626 404 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 160 030 |
Produit d'exploitation | 160 034 |
Charge d'exploitation | 160 782 |
Résultat d'exploitation | -748 |
Produit financier net | 60 000 |
Charge financière | 5 223 |
Résultat financier | 54 777 |
Résultat courrant | 54 029 |
Produit exceptionnel | 1 592 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 592 |
Résultat net | 55 621 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48157510800016 | AMARICE 163 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
DUC Laurent Michel nom d'usage : DUC n'est plus président du conseil d'administration et directeur général. DUC Laurent Michel nom d'usage : DUC devient gérant. DUC Marcel Claude nom d'usage : DUC n'est plus administrateur. FARGERE Christian nom d'usage : FARGERE n'est plus administrateur. NOVEL Roger nom d'usage : NOVEL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LAURAIN Christian nom d'usage : LAURAIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
DUC Laurent Michel nom d\'usage : DUC n\'est plus gérant. FARGERE Christian nom d\'usage : FARGERE devient gérant