MME Rokhaya MBACKE
Gérant de ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES
MME Rokhaya MBACKE a 49 ans ( naissance en 1975), elle est Gérant de la société ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES
MME Rokhaya MBACKE peut être contacté au siège de la société ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES par courrier à l'adresse ANIMATIONS COMMERCIALES VENTES A T C PROEXO 74 RUE BOUCHER DE PERTHES 59800 LILLE FRANCE
La société ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES est principalement dirigée par MME Rokhaya MBACKE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Organisation de foires, salons professionnels et congrès ,foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8230Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), les activités sont :
- Organisation de foires, salons professionnels et congrès
- l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où
- l'organisation de salons à destination des particuliers
Mais sont exclues les activités :
- l'aménagement de stands (cf43.32C)
- la location et l'exploitation de centres de conférences et de lieux d'exposition (cf.68.20B)
- l'organisation de foires et salons de nature récréative (cf93.29Z)
La société ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48179135800049.
- M Mouhamadou DIALLO, Gérant (1984) depuis le 30 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Mahamadou DIALLO, Gérant (1970) du 03 mai 2005 au 15 janvier 2011
- M Mahamadou DIALLO, Gérant (1970) du 15 janvier 2011 au 14 juillet 2016
- MME Rokhaya MBACKE, Gérant (1975) du 14 juillet 2016 au 30 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES | |
Sigle de l'entreprise | ANIMEGMS | |
Entrepreneurs individuels | ANIMATIONS COMMERCIALES ET VENTES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES | |
Identifiant de l'entreprise | 481791358 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 74 RUE BOUCHER DE PERTHES 59800 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 04 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8230Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès | |
Activité principale de l'entreprise | 8230Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | |
Synonyme | foire, salon, congrès, conférence, brocante, organisation de foires, organisation de salons, organisation de congrès, organisation de conférences, organisation de brocantes | |
Principal | foires, salons, congrès |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48179135800049 | ANIMATIONS COMMERCIALES VENTES A T C PROEXO 74 RUE BOUCHER DE PERTHES 59800 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 01710 Agences de voyages
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
modification du Gérant Diallo, Mahamadou Lamine
Gérant partant : Diallo, Mahamadou Lamine, nomination du Gérant : Mbacke, Rokhaya Moussa
Gérant partant : Mbacke, Rokhaya Moussa, nomination du Gérant : Diallo, Mouhamadou Oury
Gérant partant : Diallo, Mouhamadou Oury ; nomination du Gérant : Diallo, Mahamadou Lamine