M Frederic ECOLLAN
Gérant de COTE 9EME
M Frederic ECOLLAN a 63 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société COTE 9EME
M Frederic ECOLLAN peut être contacté au siège de la société COTE 9EME par courrier à l'adresse COTE 9EME 17 RUE CUSTINE 75018 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 45Â 26Â 26Â 30
La société COTE 9EME est principalement dirigée par M Frederic ECOLLAN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société COTE 9EME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/04/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48189197600039.
- M Djelila VALLET, Gérant (1992) depuis le 26 juillet 2017
- M Frederic ECOLLAN, Gérant (1961) depuis le 10 mai 2005
- M Jerome TOUATY, Gérant (1979) depuis le 26 juillet 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société COTE 9EME est de 47 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic ECOLLAN, Gérant (1961) du 10 mai 2005 au 26 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COTE 9EME | |
Entrepreneurs individuels | COTE 9EME | |
Identifiant de l'entreprise | 481891976 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 17 RUE CUSTINE 75018 PARIS 18 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 juin 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 27 750,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 153 882,00 | |
Résultat net | -26 521,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 379 385 |
Immobilisation incorporelle | 338 200 |
Immobilisation corporelle | 30 821 |
Immobilisation financière | 10 364 |
Actif circulant net | 16 790 |
Stock | 1 004 |
Avance | 0 |
Créance | 14 166 |
Placement | 1 620 |
Total Actif | 396 175 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 904 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 382 271 |
Total Passif | 396 175 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 153 882 |
Produit d'exploitation | 156 859 |
Charge d'exploitation | 171 999 |
Résultat d'exploitation | -15 140 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 9 658 |
Résultat financier | -9 658 |
Résultat courrant | -24 798 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 723 |
Résultat exceptionnel | -1 723 |
Résultat net | -26 521 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48189197600039 | COTE 9EME 17 RUE CUSTINE 75018 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
auprès du Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Louvre Rp-Sp pour la validité.
au fonds vendu 17 rue Custine 75018 Paris pour la validité, Chez la Sté May Audti et conseils 18 rue de la Poële Percée 28000 Chartres pour la correspondance .
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant : administrateur Selarl Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris.
Gérant partant : Ecollan, Frederic, nomination du Gérant : Touaty, Jérôme, nomination du Gérant : Vallet, Djelila