M Jean-Pierre CANANZI
Gérant non associé de LE JARDIN DES FLEURS
M Jean-Pierre CANANZI a 52 ans ( naissance en 1972), est Gérant non associé de la société LE JARDIN DES FLEURS
M Jean-Pierre CANANZI peut être contacté au siège de la société LE JARDIN DES FLEURS par courrier à l'adresse LE JARDIN DES FLEURS ZONE INDUSTRIELLE TOULON EST 375 AVENUE DES FRERES LUMIERE LA GARDE 83087 TOULON CEDEX 9 FRANCE, par téléphone au 04Â 94Â 08Â 00Â 19
La société LE JARDIN DES FLEURS est principalement dirigée par M Jean-Pierre CANANZI qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société LE JARDIN DES FLEURS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48198247800010.
- M Jean-Manuel CANANZI, Gérant non associé (1965) depuis le 28 novembre 2013
- M Jean-Pierre CANANZI, Gérant non associé (1972) depuis le 28 novembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LE JARDIN DES FLEURS est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique CANANZI, Gérant (1942) du 31 mai 2005 au 28 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 juin 2022 : CANANZI Jean-Manuel nom d'usage : CANANZI n'est plus gérant. CANANZI Jean-Manuel nom d'usage : CANANZI devient liquidateur. CANANZI Jean-Pierre nom d'usage : CANANZI n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE JARDIN DES FLEURS | |
Entrepreneurs individuels | LE JARDIN DES FLEURS | |
Identifiant de l'entreprise | 481982478 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 375 RUE DES FRERES LUMIERE 83130 83087 LA GARDE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 12 avril 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 645 484,00 | |
Résultat net | 371 426,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 5 704 235 |
Stock | 5 213 498 |
Avance | 0 |
Créance | 490 737 |
Placement | 0 |
Total Actif | 5 704 235 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 373 426 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 330 808 |
Total Passif | 5 704 234 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 645 484 |
Produit d'exploitation | 2 083 655 |
Charge d'exploitation | 1 712 409 |
Résultat d'exploitation | 371 246 |
Produit financier net | 179 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 179 |
Résultat courrant | 371 425 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 371 426 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48198247800010 | LE JARDIN DES FLEURS ZONE INDUSTRIELLE TOULON EST 375 AVENUE DES FRERES LUMIERE LA GARDE 83087 TOULON CEDEX 9 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant : CANANZI Dominique Associé : JENZI représenté par CANANZI Joseph Associé : PATRIMOINE ET GESTION II représenté par CANANZI Laurence en fonction le 05 Mars 2010
Gérant : CANANZI Dominique Associé : JENZI représenté par CANANZI Joseph Associé : PATRIMOINE ET GESTION II représenté par CANANZI Laurence en fonction le 05 Mars 2010
CANANZI Jean-Manuel nom d'usage : CANANZI n'est plus gérant. CANANZI Jean-Manuel nom d'usage : CANANZI devient liquidateur. CANANZI Jean-Pierre nom d'usage : CANANZI n'est plus gérant