MME Annie BUTEZ
Associé-gérant de SCI DU PLANIL
MME Annie BUTEZ a 73 ans ( naissance en 1951), elle est Associé-gérant de la société SCI DU PLANIL
MME Annie BUTEZ peut être contacté au siège de la société SCI DU PLANIL par courrier à l'adresse SCI DU PLANIL 18 CHEMIN DES TARDS VENUS 69530 BRIGNAIS FRANCE
La société SCI DU PLANIL est principalement dirigée par MME Annie BUTEZ qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DU PLANIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/04/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48209363000028.
- M Michel PESLIER, Gérant (1959) depuis le 17 mars 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean-Luc BUTEZ, Gérant (1955) du 31 mai 2005 au 17 mars 2016
- MME Annie BUTEZ, Associé-gérant (1951) du 31 mai 2005 au 10 avril 2010
- MME Annie BUTEZ, Gérant (1951) du 10 avril 2010 au 17 mars 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 avril 2016 : BUTEZ Jean-Luc nom d'usage : BUTEZ n'est plus gérant. CLUZEL Annie Genevieve Georgette nom d'usage : BUTEZ n'est plus gérant. PESLIER Michel François Jacques Auguste nom d'usage : PESLIER devient gérant.)
18 CHE DES TARDS VENUS
69530 BRIGNAIS
Téléphone : Société
SCI DU PLANIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DU PLANIL | |
Entrepreneurs individuels | SCI DU PLANIL | |
Identifiant de l'entreprise | 482093630 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 18 CHE DES TARDS VENUS 69530 BRIGNAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48209363000028 | SCI DU PLANIL 18 CHEMIN DES TARDS VENUS 69530 BRIGNAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
BUTEZ Jean-Luc nom d'usage : BUTEZ n'est plus gérant. CLUZEL Annie Genevieve Georgette nom d'usage : BUTEZ n'est plus gérant. PESLIER Michel François Jacques Auguste nom d'usage : PESLIER devient gérant.
PESLIER Michel François Jacques Auguste nom d\'usage : PESLIER n\'est plus gérant. DORCHIES Valentin Bruno Philippe nom d\'usage : DORCHIES devient gérant