M Marc JOLY
Président de SONINE
M Marc JOLY a 63 ans ( naissance en 1961), est Président de la société SONINE
M Marc JOLY peut être contacté au siège de la société SONINE par courrier à l'adresse SONINE MON BRESILIEN 249 RUE MARCEL MERIEUX 69007 LYON FRANCE, par téléphone au 0472733880 ou par fax au 04Â 72Â 73Â 38Â 80
La société SONINE est principalement dirigée par M Marc JOLY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société SONINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48210110200010.
- M Marc JOLY, Président (1961) depuis le 31 décembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Dominique MAINGUENEAU, Président (1969) du 31 mai 2005 au 22 janvier 2008
- M Marc JOLY, Président (1961) du 17 mars 2009 au 31 décembre 2011
- MME Rachel PINEL, Président (1969) du 22 janvier 2008 au 17 mars 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 08 janvier 2008 : MAINGUENEAU Dominique nom d'usage : MAINGUENEAU Dominique n'est plus président.. PINEL Rachel Valérie Martine nom d'usage : PINEL Rachel devient président..)
- 13 mars 2009 : PINEL Rachel Valérie Martine nom d'usage : PINEL Rachel n'est plus président.. JOLY Marc Bernard Henri nom d'usage : JOLY Marc devient président..)
- 12 avril 2012 : Sté par actions simplifiée PACAUD ET ASSOCIES SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MARTIN Jean-Jacques nom d'usage : MARTIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SONINE | |
Entrepreneurs individuels | SONINE | |
Identifiant de l'entreprise | 482101102 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 249 RUE MARCEL MERIEUX 69007 LYON 7EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 27 avril 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 27 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 995 546 000,00 | |
Résultat net | -84 612 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 658 162 000 |
Immobilisation incorporelle | 288 500 000 |
Immobilisation corporelle | 356 298 000 |
Immobilisation financière | 13 364 000 |
Actif circulant net | 146 111 000 |
Stock | 20 000 000 |
Avance | 0 |
Créance | 124 141 000 |
Placement | 1 970 000 |
Total Actif | 804 275 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -521 920 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 36 071 000 |
Dette | 1 290 123 000 |
Total Passif | 804 275 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 995 546 000 |
Produit d'exploitation | 1 010 772 000 |
Charge d'exploitation | 1 130 039 000 |
Résultat d'exploitation | -119 267 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 176 000 |
Résultat financier | -2 176 000 |
Résultat courrant | -121 443 000 |
Produit exceptionnel | 44 514 000 |
Charges exceptionnelles | 14 621 000 |
Résultat exceptionnel | 29 893 000 |
Résultat net | -84 612 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48210110200010 | SONINE MON BRESILIEN 249 RUE MARCEL MERIEUX 69007 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
MAINGUENEAU Dominique nom d'usage : MAINGUENEAU Dominique n'est plus président.. PINEL Rachel Valérie Martine nom d'usage : PINEL Rachel devient président..
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 8 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan la Selarl Bauland-Gladel-Martinez Représentée par Me Eric Bauland 40 rue de Bonnel 69003 LYON
PINEL Rachel Valérie Martine nom d'usage : PINEL Rachel n'est plus président.. JOLY Marc Bernard Henri nom d'usage : JOLY Marc devient président..
Sté par actions simplifiée PACAUD ET ASSOCIES SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MARTIN Jean-Jacques nom d'usage : MARTIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire, et désignant administrateur la Selarl Bauland-Gladel-Martinez Représentée par Me Eric Bauland 40 rue de Bonnel 69003 Lyon avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/11/2014 d'l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire.Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTECS 3343469441 LYON CEDEX 03
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.