M Christophe DELOUCHE
Gérant de DMS
M Christophe DELOUCHE a 53 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société DMS
M Christophe DELOUCHE peut être contacté au siège de la société DMS par courrier à l'adresse DMS 20 AVENUE D AUBIERE 63800 COURNON D AUVERGNE FRANCE, par téléphone au 09Â 62Â 59Â 21Â 00
La société DMS est principalement dirigée par M Christophe DELOUCHE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Gestion d'installations sportives ,stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9311Z (Gestion d'installations sportives), les activités sont :
- Gestion d'installations sportives
- l'exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou non couvertes, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs :
- stade de football, hockey, cricket, rugby
- pistes de courses pour voitures, chiens, chevaux
- piscines
- stades d'athlétisme
- terrains et stades pour les sports d'hiver
- stades de hockey sur glace
- salles de boxe
- terrains de golf
- bowlings
- l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de remontées mécaniques (cf49.39C)
- la location d'articles de loisirs et de sport (cf77.21Z)
- les activités des centres de culture physique (cf93.13Z)
- les activités des parcs et des plages (cf93.29Z)
La société DMS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48239530800083.
- MME Marie-Pierre BARTHELEMY, Commissaire aux comptes suppléant (1972) depuis le 02 septembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Christophe DELOUCHE, Gérant (1971) du 07 juin 2005 au 12 février 2008
- M Christophe DELOUCHE, Gérant (1971) du 26 février 2011 au 02 septembre 2015
- M Philippe SEVEGRAND, Gérant (1969) du 12 février 2008 au 26 février 2011
- M Philippe SEVEGRAND, Gérant (1969) du 26 février 2011 au 24 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
- CDH, Président depuis le 02 septembre 2015
- TRASSOUDAINE BARTHELEMY ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 septembre 2015
20 AV D AUBIERE
63800 COURNON D'AUVERGNE
Téléphone : 09Â 62Â 59Â 21Â 00 Société
DMS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DMS | |
Entrepreneurs individuels | DMS | |
Identifiant de l'entreprise | 482395308 | |
Numéro interne du siège | 00083 | |
Adresse | RUE BESSIE COLEMAN 86000 POITIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 14 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 28 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 596 000,00 | |
Résultat net | 181 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9311Z : Gestion d'installations sportives | |
Activité principale de l'entreprise | 9311Z : Gestion d'installations sportives | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Sports et loisirs | |
Activite | Gestion d'installations sportives | |
Synonyme | stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling | |
Principal | installations sportives |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 724 000 |
Immobilisation incorporelle | 82 000 |
Immobilisation corporelle | 578 000 |
Immobilisation financière | 64 000 |
Actif circulant net | 412 000 |
Stock | 29 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 256 000 |
Placement | 123 000 |
Total Actif | 1 137 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 190 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 947 000 |
Total Passif | 1 137 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 596 000 |
Produit d'exploitation | 2 609 000 |
Charge d'exploitation | 2 294 000 |
Résultat d'exploitation | 314 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | -30 000 |
Résultat courrant | 285 000 |
Produit exceptionnel | 200 |
Charges exceptionnelles | 24 000 |
Résultat exceptionnel | -24 000 |
Résultat net | 181 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48239530800083 | DMS ELANCIA RUE BESSIE COLEMAN 86000 POITIERS FRANCE |
48239530800075 | DMS ELANCIA 14 AVENUE JEAN CHARLES RIVET 19100 BRIVE LA GAILLARDE FRANCE |
48239530800091 | DMS ELANCIA CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE 10 AVENUE DE ROYAT 63122 CEYRAT FRANCE |
48239530800091 | DMS ELANCIA CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE 10 AVENUE DE ROYAT 63122 CEYRAT FRANCE |
48239530800067 | DMS ELANCIA 112 AVENUE DU BREZET 63100 CLERMONT FERRAND FRANCE |
48239530800042 | DMS 20 AVENUE D AUBIERE 63800 COURNON D AUVERGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05526 Charte du foot ball professionnel
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 05507 Foot ball administratifs
- 02021 Golf
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00454 Remontées mécaniques
- 02511 Sport
Co-gérant : SEVEGRAND Philippe Christian Patrick. Co-gérant : DELOUCHE Christophe Jacques Xavier.
Gérant : DELOUCHE Christophe Jacques Xavier modification le 20 Septembre 2013
Au fonds vendu QU CONTINSOUZA PARC COMMERCIAL 19000 TULLE pour la validité et pour la correspondance
Scp Alain Debrosse Et Nicolas Debrosse le Bourg Notaire 87380 Magnac-Bourg
Commissaire aux comptes suppléant : BARTHELEMY Marie-Pierre en fonction le 31 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : TRASSOUDAINE BARTHELEMY & ASSOCIES en fonction le 31 Août 2015 Président : CDH en fonction le 31 Août 2015
Commissaire aux comptes suppléant : BARTHELEMY Marie-Pierre en fonction le 31 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : TRASSOUDAINE BARTHELEMY & ASSOCIES en fonction le 31 Août 2015 ; Président : DSD HOLDING en fonction le 12 Octobre 2017
Les Juristes Associés Du Centre 57, rue du Clos Notre Dame CS 79913 63057 Clermont-Ferrand- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Commissaire aux comptes suppléant : BARTHELEMY Marie-Pierre en fonction le 31 Août 2015 ; Président : DSD HOLDING en fonction le 12 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : BTB AUDIT en fonction le 14 Janvier 2019
Commissaire aux comptes titulaire partant : BTB AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Barthelemy, Marie-Pierre