M Philippe LELBLOND
Co-gérant de M.D.P. DEVELOPPEMENT
M Philippe LELBLOND a 42 ans ( naissance en 1982), est Co-gérant de la société M.D.P. DEVELOPPEMENT
M Philippe LELBLOND peut être contacté au siège de la société M.D.P. DEVELOPPEMENT par courrier à l'adresse M D P DEVELOPPEMENT M D P DEVELOPPEMENT MEZZO DI PASTA 1 AVENUE DE L EUROPE 67300 SCHILTIGHEIM FRANCE, par téléphone au 0388354513 ou par fax au 03Â 88Â 36Â 85Â 43
La société M.D.P. DEVELOPPEMENT est principalement dirigée par M Philippe LELBLOND qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright ,Location-bail de propriété intellectuelle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7740Z (Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités consistant à autoriser des tiers à utiliser des produits liés à la propriété intellectuelle et des produits similaires, pour lesquels des redevances ou des droits de licence sont versés au propriétaire. La loc
- la location-bail de produits liés à la propriété intellectuelle (à l'exclusion des Åuvres protégées par le droit d'auteur telles que les livres ou les logiciels)
- la perception de redevances ou de droits de licence pour l'utilisation de :
- entités brevetées
- marques déposées ou marques de service
- marques
- prospection minière et évaluation
- accords de franchise
Mais sont exclues les activités :
- l'acquisition de droits et l'édition (cf58, 59)
- la production, reproduction et distribution d'Åuvres protégées par le droit d'auteur (livres, logiciels, films) (cf58, 59)
- la location-bail de biens immobiliers (cf68.2)
- la location-bail d'actifs corporels (cf77.1, 77.2, 77.3)
La société M.D.P. DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48248593500035.
- M Robert OSTERMANN, Président (1970) depuis le 09 décembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Denis SUTTER, Directeur général (1970) du 02 août 2005 au 07 septembre 2012
- M Emmanuel GUTH, Président (1972) du 02 août 2005 au 09 décembre 2014
- M Philippe LEBLOND, Directeur général (1972) du 24 février 2009 au 09 avril 2015
- M Philippe LELBLOND, Co-gérant (1982) du 02 août 2005 au 24 février 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | M.D.P. DEVELOPPEMENT | |
Entrepreneurs individuels | M.D.P. DEVELOPPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 482485935 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 1 AV DE L EUROPE 67300 SCHILTIGHEIM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mai 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 5 965 000,00 | |
Résultat net | -12 608 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7740Z : Loc-bail de propriété intell. & sf oeuvres soumises à copyright | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright | |
Synonyme | Location-bail de propriété intellectuelle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 355 000 |
Immobilisation incorporelle | 70 000 |
Immobilisation corporelle | 145 000 |
Immobilisation financière | 140 000 |
Actif circulant net | 2 676 000 |
Stock | 52 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 344 000 |
Placement | 281 000 |
Total Actif | 3 032 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -12 052 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 130 000 |
Dette | 10 954 000 |
Total Passif | 3 032 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 965 000 |
Produit d'exploitation | 6 337 000 |
Charge d'exploitation | 8 001 000 |
Résultat d'exploitation | -1 664 000 |
Produit financier net | 179 000 |
Charge financière | 7 438 000 |
Résultat financier | -7 259 000 |
Résultat courrant | -8 923 000 |
Produit exceptionnel | 114 000 |
Charges exceptionnelles | 3 799 000 |
Résultat exceptionnel | -3 685 000 |
Résultat net | -12 608 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48248593500035 | M D P DEVELOPPEMENT M D P DEVELOPPEMENT MEZZO DI PASTA 1 AVENUE DE L EUROPE 67300 SCHILTIGHEIM FRANCE |
48248593500043 | M D P DEVELOPPEMENT M D P DEVELOPPEMENT MEZZO DI PASTA 57 RUE DE BRETAGNE 75003 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02596 Coiffure
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00303 Couture Région parisienne
- 01527 Immobilier
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00247 Industries de l'habillement
- 00650 Métallurgie cadres
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 00086 Publicité
- 01501 Restauration rapide
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
président GUTH (Emmanuel) ; directeurs généraux SUTTER (Denis) ; LEBLOND (Philippe) (anciens co-gérants) ; commissaires aux comptes : titulaire : IN EXTENSO AUDIT ; suppléant HARDER (Bernard).
président : GUTH (Emmanuel) ; directeur général : LEBLOND (Philippe) ; commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : HARDER (Bernard)
président : OSTERMANN (Robert) ; directeur général : LEBLOND (Philippe) ; commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : HARDER (Bernard)
Jugement d'ouverture redressement judiciaire, RJ 396/2013 ; date de cessation des paiements : 27 juin 2013 ; administrateur judiciaire avec mission d'assistance : SELARL WEIL ET GUYOMARD, pris en la personne de Maître WEIL (C.M), 28, rue de Lattre de Tassigny, Schiltigheim, 67300 Schiltigheim ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ; mandataire judiciaire : Maître WINDENBERGER-JENNER (Fabienne), 5, rue des Frères Lumière, Eckbolsheim, 67201 Eckbolsheim
Jugement arrêtant le plan de cession ; RJ 396/2013 ; commissaire à l'exécution du plan : SELARL WEIL ET GUYOMARD, pris en la personne de Maître C.M WEIL, 28, rue de Lattre de Tassigny, Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
Jugement prononçant la liquidation judiciaire ; LJ 396/2013 ; date de cessation des paiements : 27 juin 2013 ; liquidateur : SELARL JENNER ET ASSOCIES, en la personne de Maître JENNER (Fabienne), 5, rue des Frères Lumière, 67201 Eckbolsheim
président : OSTERMANN (Robert) ; commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : HARDER (Bernard)
commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : HARDER (Bernard)
Avis de dépôt de l'état des créances ; dépôt de l'état des créances au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg où les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à compter de la date de la présente publication
SELARL C. M. WEIL & N. GUYOMARD. Administrateurs Judiciaires Associés, 28, rue de Lattre de Tassigny, 67300 Schiltigheim
Avis de dépôt de la liste des créances nées après le jugement ouverture liquidation ; dépôt de liste des créances nées après jugement ouverture au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg où les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à compter de la date de la présente publication
Avis de dépôt de l'état des créances complémentaire au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg où les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à compter de la date de la présente publication ; LJ 396/2013
Jugement prononçant, en raison de l?insuffisance d'actif constatée, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire référencée LJ 396/2013 - Les créanciers ne recouvrent l?exercice individuel de leurs actions contre le débiteur que dans les conditions visées àl?article L643-11 du Code de commerce - Nð RG : 22/00330