M Jean-Christophe MALRIEU
Administrateur de NUTRIONIX
M Jean-Christophe MALRIEU a 62 ans ( naissance en 1962), est Administrateur de la société NUTRIONIX
M Jean-Christophe MALRIEU peut être contacté au siège de la société NUTRIONIX par courrier à l'adresse NUTRIONIX ZONE ARTISANALE DE LA MASSUE 21 RUE EDOUARD BRANLY 35170 BRUZ FRANCE
La société NUTRIONIX est principalement dirigée par M Jean-Christophe MALRIEU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société NUTRIONIX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/02/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48300694600030.
- M Alexandre LOUBAO, Administrateur (1969) depuis le 10 décembre 2015
- M Eric COTHENET, Administrateur (1957) depuis le 03 décembre 2015
- M Jean-Luc TREILLOU, Président du conseil d`administration (1971) depuis le 11 septembre 2010
- M Philippe CUBELLS, Directeur général (1962) depuis le 03 décembre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société NUTRIONIX est de 59 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre LOUBOA, Administrateur (1969) du 03 décembre 2015 au 10 décembre 2015
- M Eric DURET, Administrateur (1947) du 18 août 2009 au 13 août 2011
- M Eric DURET, Administrateur (1947) du 28 novembre 2009 au 26 février 2011
- M Jean-Christophe MALRIEU, Administrateur (1962) du 27 septembre 2013 au 21 janvier 2017
- M Jean-Luc TREILLOU, Administrateur (1971) du 20 février 2010 au 26 février 2011
- M Johann BORTLEIN, Administrateur (1967) du 26 mars 2011 au 24 mai 2014
- M Laurent MALLET, Administrateur (1969) du 11 septembre 2010 au 26 février 2011
- M Laurent MALLET, Administrateur (1969) du 26 février 2011 au 03 décembre 2015
- M Mario PARA, Président du conseil d`administration (1949) du 20 février 2010 au 11 septembre 2010
- M Maxime RONSAIN, Directeur général (1964) du 05 novembre 2011 au 27 septembre 2013
- M Pierre RIMBAUD, Administrateur (1953) du 18 août 2009 au 28 novembre 2009
- M Pierre RIMBAUD, Directeur général délégué (1953) du 28 novembre 2009 au 26 février 2011
- M Pierre RIMBAUD, Administrateur (1953) du 11 septembre 2010 au 26 février 2011
- M William CALY, Président-directeur général (1955) du 26 juillet 2005 au 28 novembre 2009
- M William CALY, Administrateur (1955) du 01 septembre 2009 au 28 novembre 2009
- M William CALY, Président-directeur général (1955) du 28 novembre 2009 au 20 février 2010
Dirigeants personne morale:
- FIDEAC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 décembre 2015
- PICAMA, Administrateur depuis le 29 octobre 2016
- SOFIDEM Associes, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 décembre 2015
- WiCAP NUTRIONIX, Administrateur depuis le 03 décembre 2015
- BACCATA SARL, Administrateur du 24 mai 2014 au 29 octobre 2016
- PBO INVEST, Administrateur du 03 décembre 2015 au 27 janvier 2016
- SEVENTURE PARTNERS, Administrateur du 18 août 2009 au 01 septembre 2009
- SEVENTURE PARTNERS, Administrateur du 01 septembre 2009 au 28 novembre 2009
- SEVENTURE PARTNERS SA, Administrateur du 28 novembre 2009 au 21 janvier 2017
RUE EDOUARD BRANLY
35170 BRUZ
Téléphone : Société
NUTRIONIX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NUTRIONIX | |
Entrepreneurs individuels | NUTRIONIX | |
Identifiant de l'entreprise | 483006946 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | RUE EDOUARD BRANLY 35170 BRUZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 56 470,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 35 625,00 | |
Résultat net | -1 432 309,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 277 233 |
Immobilisation incorporelle | 49 686 |
Immobilisation corporelle | 219 798 |
Immobilisation financière | 7 749 |
Actif circulant net | 468 809 |
Stock | 81 383 |
Avance | 0 |
Créance | 96 893 |
Placement | 290 533 |
Total Actif | 746 043 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 484 076 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 60 000 |
Dette | 201 968 |
Total Passif | 746 044 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 35 625 |
Produit d'exploitation | 61 105 |
Charge d'exploitation | 1 562 889 |
Résultat d'exploitation | -1 501 784 |
Produit financier net | 33 774 |
Charge financière | 212 |
Résultat financier | 33 562 |
Résultat courrant | -1 468 222 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 713 |
Résultat exceptionnel | -3 713 |
Résultat net | -1 432 309 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48300694600030 | NUTRIONIX ZONE ARTISANALE DE LA MASSUE 21 RUE EDOUARD BRANLY 35170 BRUZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
Président directeur général et administrateur : CALY William Guy Administrateur : DURET Eric René Jacques Yves-Marie Administrateur : RIMBAUD Pierre Christophe Louis Administrateur : SEVENTURE PARTNERS.SA (SADI) représenté par DE CREMOUX Isabelle né(e) CONSTANT Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président directeur général et administrateur : CALY William Guy Directeur général délégué : RIMBAUD Pierre Christophe Louis Administrateur : DURET Eric René Jacques Yves-Marie Administrateur : SEVENTURE PARTNERS.SA (SADI) représenté par DE CREMOUX Isabelle né(e) CONSTANT Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président du conseil d'administration et Directeur général : PARA Mario Joseph Directeur général délégué : RIMBAUD Pierre Christophe Louis Administrateur : DURET Eric René Jacques Yves-Marie Administrateur : SEVENTURE PARTNERS.SA (SADI) représenté par DE CREMOUX Isabelle né(e) CONSTANT Administrateur : TREILLOU Jean-Luc René Administrateur : PARA Mario Joseph Administrateur : CALY William Guy Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président du Conseil d'Administration : PARA Mario, Joseph Directeur général et administrateur : TREILLOU Jean-Luc, René Directeur général délégué : RIMBAUD Pierre, Christophe, Louis Administrateur : DURET Eric, René, Jacques, Yves-Marie Administrateur : SEVENTURE PARTNERS.SA (SADI) représenté par DE CREMOUX Isabelle né(e) CONSTANT Administrateur : PARA Mario, Joseph Administrateur : CALY William, Guy Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président directeur général et administrateur : TREILLOU Jean-Luc, René Directeur général délégué : RIMBAUD Pierre, Christophe, Louis Administrateur : DURET Eric, René, Jacques, Yves-Marie Administrateur : SEVENTURE PARTNERS.SA (SADI) représenté par DE CREMOUX Isabelle né(e) CONSTANT Administrateur : PARA Mario, Joseph Administrateur : CALY William, Guy Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président directeur général et administrateur : TREILLOU Jean-Luc, René Directeur général délégué : RIMBAUD Pierre, Christophe, Louis Administrateur : DURET Eric, René, Jacques, Yves-Marie Administrateur : SEVENTURE PARTNERS.SA (SADI) représenté par DE CREMOUX Isabelle né(e) CONSTANT Administrateur : PARA Mario, Joseph Administrateur : MALLET Laurent, Jean Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Etudes, mise au point et commercialisation de pro- cessus et produits innovants dans l'agroalimentai- re
Président directeur général : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : DURET Eric Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA, représenté par MME CONSTANT Isabelle Administrateur : MALLET Laurent Administrateur : BORTLEIN Johann Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président directeur général : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA, représenté par MME CONSTANT Isabelle Administrateur : MALLET Laurent Administrateur : BORTLEIN Johann Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc Directeur général : RONSAIN Maxime Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA, représenté par MME CONSTANT Isabelle Administrateur : MALLET Laurent Administrateur : BORTLEIN Johann Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA représenté par CONSTANT Isabelle Administrateur : MALLET Laurent Administrateur : BORTLEIN Johann Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe Directeur général : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 25 Septembre 2013
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA représenté par CONSTANT Isabelle Administrateur : MALLET Laurent Commissaire aux comptes titulaire : FIDEAC Commissaire aux comptes suppléant : DURANTHON Philippe Directeur général : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 25 Septembre 2013 Administrateur : BACCATA SARL représenté par BORTLEIN Johann Georg en fonction le 22 Mai 2014
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA représenté par CONSTANT Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : FIDEAC modification le 01 Décembre 2015 Directeur général : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 25 Septembre 2013 Administrateur : BACCATA SARL représenté par BORTLEIN Johann Georg en fonction le 22 Mai 2014 Administrateur : COTHENET Eric en fonction le 01 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes en fonction le 01 Décembre 2015
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA représenté par CONSTANT Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : FIDEAC modification le 01 Décembre 2015 Directeur général : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 25 Septembre 2013 Administrateur : BACCATA SARL représenté par BORTLEIN Johann Georg en fonction le 22 Mai 2014 Administrateur : COTHENET Eric en fonction le 01 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : WiCAP NUTRIONIX représenté par MERQUIOL Thierry en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : LOUBOA Alexandre Abel en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : PBO INVEST représenté par VAN DEN BROEK D OBRENAN Pierre en fonction le 01 Décembre 2015
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA représenté par CONSTANT Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : FIDEAC modification le 01 Décembre 2015 Administrateur : BACCATA SARL représenté par BORTLEIN Johann Georg en fonction le 22 Mai 2014 Administrateur : COTHENET Eric en fonction le 01 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : WiCAP NUTRIONIX représenté par MERQUIOL Thierry en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : LOUBOA Alexandre Abel en fonction le 01 Décembre 2015 Administrateur : PBO INVEST représenté par VAN DEN BROEK D OBRENAN Pierre en fonction le 01 Décembre 2015 Directeur général : CUBELLS Philippe en fonction le 01 Décembre 2015
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc ; Administrateur : SEVENTURE PARTNERS SA représenté par CONSTANT Isabelle ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEAC modification le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : COTHENET Eric en fonction le 01 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes en fonction le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : WiCAP NUTRIONIX représenté par MERQUIOL Thierry en fonction le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : MALRIEU Jean-Christophe en fonction le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : LOUBAO Alexandre Abel modification le 08 Décembre 2015 ; Directeur général : CUBELLS Philippe modification le 25 Janvier 2016 ; Administrateur : PICAMA représenté par RIVERY Jean-Pierre en fonction le 27 Octobre 2016
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juin 2016 désignant administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes de la gestion,, mandataire judiciaire SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Président du conseil d'administration : TREILLOU Jean-Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEAC modification le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : COTHENET Eric en fonction le 01 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes en fonction le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : WiCAP NUTRIONIX représenté par MERQUIOL Thierry en fonction le 01 Décembre 2015 ; Administrateur : LOUBAO Alexandre Abel modification le 08 Décembre 2015 ; Directeur général : CUBELLS Philippe modification le 25 Janvier 2016 ; Administrateur : PICAMA représenté par RIVERY Jean-Pierre en fonction le 27 Octobre 2016
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes, et mettant fin à la mission de l'administrateur Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 crs Raphael Binet Le Chephren 35009 RENNES CEDEX.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.