M Jean-Pierre CHOPARD
Président du conseil d`administration de NOVIUM
M Jean-Pierre CHOPARD a 79 ans ( naissance en 1943), est Président du conseil d`administration de la société NOVIUM
M Jean-Pierre CHOPARD peut être contacté au siège de la société NOVIUM par courrier à l'adresse NOVIUM SOUS STATION HBCM 2 RUE DES CHAVANNES 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE, par téléphone au 03Â 85Â 47Â 89Â 00
La société NOVIUM est principalement dirigée par M Jean-Pierre CHOPARD qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind. ,contrôle des processus industriels, équipement de contrôle des processus industriels, concepteur d'équipement de contrôle des processus industriels, assembleur d'équipement de contrôle des processus industriels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320C (Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind.), les activités sont :
- Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind.
- la conception d'ensemble et l'assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de machines et équipements divers, munis de leurs dispositifs d'automatisation (classée selon l'usage des machines)
- la fabrication des éléments (capteurs, circuits électroniques, etc.) entrant dans ces équipements (cf26.1 et 26.51)
La société NOVIUM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/06/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48302242200024.
- M Didier STAINMESSE, Directeur général (1961) depuis le 11 avril 2006
Anciens dirigeants :
- M Eric MICHOUX, Administrateur (1959) du 11 avril 2006 au 23 août 2010
- M Jean SANVOISIN, Administrateur (1953) du 11 avril 2006 au 26 avril 2010
- M Jean-Jacques SANVOISIN, Administrateur (1953) du 26 avril 2010 au 23 août 2010
- M Jean-Pierre CHOPARD, Président du conseil d`administration (1943) du 23 août 2005 au 26 avril 2010
- M Jean-Pierre CHOPARD, Administrateur (1943) du 11 avril 2006 au 26 avril 2010
- M Serge CHOPARD, Administrateur (1963) du 11 avril 2006 au 23 août 2010
Dirigeants personne morale:
- INICIA RESOURCES SAS, Président depuis le 26 juillet 2013
- FINANCIERE HYDRO, Président du 26 avril 2010 au 23 août 2010
- FLUIDE HOLDING, Président du 23 août 2010 au 26 juillet 2013
2 RUE DES CHAVANNES
71300 MONTCEAU LES MINES
Téléphone : 03Â 85Â 47Â 89Â 00 Société
NOVIUM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NOVIUM | |
Entrepreneurs individuels | NOVIUM | |
Identifiant de l'entreprise | 483022422 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 2 RUE DES CHAVANNES 71230 SAINT VALLIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 581 000,00 | |
Résultat net | 145 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320C : Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind. | |
Activité principale de l'entreprise | 3320C : Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind. | |
Activité principale | 3320C | |
Première activité | 3320C | |
Deuxième activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | |
Synonyme | contrôle des processus industriels, équipement de contrôle des processus industriels, concepteur d'équipement de contrôle des processus industriels, assembleur d'équipement de contrôle des processus industriels | |
Principal | contrôle de site industriel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 542 000 |
Immobilisation incorporelle | 121 000 |
Immobilisation corporelle | 360 000 |
Immobilisation financière | 61 000 |
Actif circulant net | 3 037 000 |
Stock | 600 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 652 000 |
Placement | 785 000 |
Total Actif | 3 579 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 429 000 |
Autres fonds | 280 000 |
Provision | 184 000 |
Dette | 1 686 000 |
Total Passif | 3 579 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 581 000 |
Produit d'exploitation | 6 247 000 |
Charge d'exploitation | 6 156 000 |
Résultat d'exploitation | 92 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 19 000 |
Résultat financier | -16 000 |
Résultat courrant | 76 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 13 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 145 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48302242200024 | NOVIUM 2 RUE DES CHAVANNES 71230 ST VALLIER FRANCE |
48302242200016 | NOVIUM SOUS STATION HBCM 2 RUE DES CHAVANNES 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 85 90 07 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsursaone.fr.
Les greffiers sont : LACHAL Jacques , LECLERC Pierre
Le greffe est ouvert 09 Ã 12h/14h-16h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Président administrateur : FINANCIERE HYDRO (SAS) Directeur général et administrateur : STAINMESSE Didier Administrateur : CHOPARD Serge Administrateur : SANVOISIN Jean-Jacques Administrateur : MICHOUX Eric Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ADDEX AUDIT FIDELIS Commissaire aux comptes suppléant : GOUREAU Philippe
Président : FLUIDE HOLDING (SAS) Directeur général : STAINMESSE Didier Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ADDEX AUDIT FIDELIS Commissaire aux comptes suppléant : GOUREAU Philippe
Président : FLUIDE HOLDING (SAS) Directeur général : STAINMESSE Didier Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT - FIDAUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : DELAROCHE Bernard
Président : INICIA RESOURCES SAS (SAS) Directeur général : STAINMESSE Didier Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT - FIDAUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : DELAROCHE Bernard
Président : STAINMESSE Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT - FIDAUDIT SA ; Commissaire aux comptes suppléant : DELAROCHE Bernard
Président : FACTOVEM ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT - FIDAUDIT SA ; Commissaire aux comptes titulaire : HERMEREL Gilles ; Commissaire aux comptes suppléant : DELAROCHE Bernard ; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCOIS Philippe