MME Murielle MIALON
Gérant de GAEC DES DEUX PUITS
MME Murielle MIALON a 58 ans ( naissance en 1964), elle est Gérant de la société GAEC DES DEUX PUITS
MME Murielle MIALON peut être contacté au siège de la société GAEC DES DEUX PUITS par courrier à l'adresse GAEC DES DEUX PUITS LIEU DIT SEGONZAT 63340 ST GERVAZY FRANCE
La société GAEC DES DEUX PUITS est principalement dirigée par MME Murielle MIALON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société GAEC DES DEUX PUITS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/07/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48310158000015.
- M Alain RACHER, Gérant (1967) depuis le 29 mai 2010
- MME Beatrice ZANIN, Gérant (1969) depuis le 28 avril 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GAEC DES DEUX PUITS est de 54 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain RACHER, Gérant (1957) du 09 août 2005 au 29 mai 2010
- MME Murielle MIALON, Gérant (1964) du 09 août 2005 au 29 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAEC DES DEUX PUITS | |
Entrepreneurs individuels | GAEC DES DEUX PUITS | |
Identifiant de l'entreprise | 483101580 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | SEGONZAT 63340 SAINT GERVAZY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48310158000015 | GAEC DES DEUX PUITS LIEU DIT SEGONZAT 63340 ST GERVAZY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Gérant associé : RACHER Alain