MME Laure FOURNY
Associé-gérant de CERBALLIANCE SOMME
MME Laure FOURNY a 46 ans ( naissance en 1978), elle est Associé-gérant de la société CERBALLIANCE SOMME
MME Laure FOURNY peut être contacté au siège de la société CERBALLIANCE SOMME par courrier à l'adresse CERBALLIANCE SOMME 20 RUE CORMONT 80000 AMIENS FRANCE
La société CERBALLIANCE SOMME est principalement dirigée par MME Laure FOURNY qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société CERBALLIANCE SOMME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/07/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48341172400030.
- M Frederic GAUDIO, Président (1965) depuis le 28 septembre 2012
- MME Laure BOREL, Directeur général (1978) depuis le 21 février 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CERBALLIANCE SOMME est de 53 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic GAUDIO, Associé-gérant (1965) du 16 août 2005 au 22 septembre 2009
- M Louis RIVES LANGE, Associé-gérant (1957) du 16 août 2005 au 22 septembre 2009
- M Louis RIVES-LANGE, Directeur général (1957) du 28 septembre 2012 au 21 février 2017
- MME Laure FOURNY, Associé-gérant (1978) du 08 septembre 2009 au 28 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 octobre 2012 : RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine nom d'usage : RIVES-LANGE n'est plus gérant. RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine nom d'usage : RIVES-LANGE devient directeur général. GAUDIO Frédéric Philippe nom d'usage : GAUDIO n'est plus gérant. GAUDIO Frédéric Philippe nom d'usage : GAUDIO devient président. FOURNY Laure Madeleine Louise nom d'usage : FOURNY n'est plus gérant.)
- 24 février 2017 : RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine nom d'usage : RIVES-LANGE n'est plus directeur général. FOURNY Laure Madeleine Louise nom d'usage : BOREL devient directeur général)
- 15 avril 2021 : SA à conseil d'administration GRANT THORNTON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PHILBERT Vincent nom d'usage : PHILBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
20 RUE CORMONT
80000 AMIENS
Téléphone : Société
CERBALLIANCE SOMME
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CERBALLIANCE SOMME | |
Entrepreneurs individuels | CERBALLIANCE SOMME | |
Identifiant de l'entreprise | 483411724 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 21 PRO DU SOUVENIR 80000 AMIENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 juillet 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral par action simplifiée | |
Capital social | 117 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 5 664 000,00 | |
Résultat net | 408 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 12 826 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 000 |
Immobilisation corporelle | 157 000 |
Immobilisation financière | 5 669 000 |
Actif circulant net | 1 136 000 |
Stock | 102 000 |
Avance | 0 |
Créance | 920 000 |
Placement | 114 000 |
Total Actif | 13 962 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 679 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 10 283 000 |
Total Passif | 13 962 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 664 000 |
Produit d'exploitation | 5 748 000 |
Charge d'exploitation | 5 089 000 |
Résultat d'exploitation | 659 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 56 000 |
Résultat financier | -55 000 |
Résultat courrant | 604 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 160 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 408 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48341172400030 | CERBALLIANCE SOMME 21 PROMENADE DU SOUVENIR 80000 AMIENS FRANCE |
48341172400048 | CERBALLIANCE SOMME 25 PLACE D ARMES 80300 ALBERT FRANCE |
48341172400014 | CERBALLIANCE SOMME 20 RUE CORMONT 80000 AMIENS FRANCE |
48341172400022 | CERBALLIANCE SOMME 49 RUE ALEXANDRE DUMAS 80090 AMIENS FRANCE |
48341172400063 | CERBALLIANCE SOMME CC PIERRE ROLLIN RUE DU 8 MAI 1945 80090 AMIENS FRANCE |
48341172400071 | CERBALLIANCE SOMME RUE DU GENERAL LECLERC 80000 AMIENS FRANCE |
48341172400055 | CERBALLIANCE SOMME 1 RUE AUGUSTE GINDRE 80800 CORBIE FRANCE |
48341172400097 | CERBALLIANCE SOMME 173 AVENUE HENRI BARBUSSE 80330 LONGUEAU FRANCE |
48341172400097 | CERBALLIANCE SOMME 173 AVENUE HENRI BARBUSSE 80330 LONGUEAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Gérant associé indéfiniment responsable : RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine. Gérant associé indéfiniment responsable : GAUDIO Frédéric Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON. Commissaire aux comptes suppléant : PHILBERT Vincent.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine Co-gérant associé indéfiniment responsable : GAUDIO Frédéric Philippe Co-gérant associé indéfiniment responsable : FOURNY Laure Madeleine Louise Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : PHILBERT Vincent
RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine nom d'usage : RIVES-LANGE n'est plus gérant. RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine nom d'usage : RIVES-LANGE devient directeur général. GAUDIO Frédéric Philippe nom d'usage : GAUDIO n'est plus gérant. GAUDIO Frédéric Philippe nom d'usage : GAUDIO devient président. FOURNY Laure Madeleine Louise nom d'usage : FOURNY n'est plus gérant.
pour la validité au fonds vendu et pour la correspondance au séquestre juridique de L'Ordre des Avocats de Paris 11 Place Dauphiné 75001 PARIS
RIVES-LANGE Louis Philibert Antoine nom d'usage : RIVES-LANGE n'est plus directeur général. FOURNY Laure Madeleine Louise nom d'usage : BOREL devient directeur général
SA à conseil d'administration GRANT THORNTON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PHILBERT Vincent nom d'usage : PHILBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire