M Cedric AVIRON-VIOLET
Gérant de ANAYA
M Cedric AVIRON-VIOLET a 49 ans ( naissance en 1973), est Gérant de la société ANAYA
M Cedric AVIRON-VIOLET peut être contacté au siège de la société ANAYA par courrier à l'adresse ANAYA AMANI CONSEIL ALVERYS UPFI CONSULT 34 RUE DE TORCY 75018 PARIS FRANCE, par téléphone au 0146075222
La société ANAYA est principalement dirigée par M Cedric AVIRON-VIOLET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société ANAYA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/08/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48355665000024.
- M Cedric AVIRON-VIOLET, Gérant (1973) depuis le 01 octobre 2016
- M Philippe BIENSTOCK, Gérant (1958) depuis le 16 août 2005
- MME Alexis MERCIER, Gérant (1958) depuis le 16 août 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ANAYA est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric AVIRON-VIOLET, Gérant (1973) du 15 avril 2015 au 01 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- HMT AUDIT ASSOCIES - SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 février 2016
- MESSINE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANAYA | |
Entrepreneurs individuels | ANAYA | |
Identifiant de l'entreprise | 483556650 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 34 RUE DE TORCY 75018 PARIS 18 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 août 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 126 000,00 | |
Résultat net | 129 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 25 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 000 |
Immobilisation corporelle | 22 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 545 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 039 000 |
Placement | 506 000 |
Total Actif | 1 570 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 877 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 694 000 |
Total Passif | 1 570 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 126 000 |
Produit d'exploitation | 4 131 000 |
Charge d'exploitation | 3 979 000 |
Résultat d'exploitation | 152 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 5 000 |
Résultat courrant | 157 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | 129 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48355665000024 | ANAYA AMANI CONSEIL ALVERYS UPFI CONSULT 34 RUE DE TORCY 75018 PARIS FRANCE |
48355665000024 | ANAYA AMANI CONSEIL ALVERYS UPFI CONSULT 34 RUE DE TORCY 75018 PARIS FRANCE |
48355665000024 | ANAYA AMANI CONSEIL ALVERYS UPFI CONSULT 34 RUE DE TORCY 75018 PARIS FRANCE |
48355665000040 | ANAYA 10 RUE GAETAN RONDEAU 44200 NANTES FRANCE |
48355665000040 | ANAYA 10 RUE GAETAN RONDEAU 44200 NANTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
nomination du Gérant : Aviron-Violet, Cédric
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : HMT AUDIT & ASSOCIES - SARL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MESSINE AUDIT
nomination du Président : ARAMAX ; Gérant partant : Aviron-Violet, Cédric ; modification du Directeur général Bienstock, Philippe
nomination du Président : NAYA7358 ; Directeur général partant : Bienstock, Philippe ; modification du Directeur général ARAMAX ; nomination du Directeur général : Aviron-Violet, Cédric