M Gianfranco CICCARELLA
Président de TI SPARKLE FRANCE SAS
M Gianfranco CICCARELLA a 72 ans ( naissance en 1952), est Président de la société TI SPARKLE FRANCE SAS
M Gianfranco CICCARELLA peut être contacté au siège de la société TI SPARKLE FRANCE SAS par courrier à l'adresse TI SPARKLE FRANCE SAS 15 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 78Â 56Â 99Â 50
La société TI SPARKLE FRANCE SAS est principalement dirigée par M Gianfranco CICCARELLA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Télécommunications filaires ,opérateur téléphone, opérateur téléphonie, opérateur Internet, fournisseur d'accès, fournisseur d'accès Internet, câble TV, installateur câble, installateur réseau, installateur téléphone, installateur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6110Z (Télécommunications filaires), les activités sont :
- Télécommunications filaires
- les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications filairesLes installations de transmission assurant c
- l'exploitation et l'entretien des installations de commutation et de transmission permettant les communications de point à point par l'intermédiaire de lignes terrestres, de micro-ondes ou une combinaison de lignes terrestres et de liaisons satellite
- l'exploitation de systèmes de câblodistribution (par exemple pour la transmission des données et des signaux de télévision)
- la fourniture de communications par télégraphe et d'autres communications non vocales utilisant leur propre infrastructure
- l'acquisition de l'accès et de la capacité réseau auprès des propriétaires et opérateurs de réseaux et la fourniture de services de télécommunications s'appuyant sur cette capacité, aux entreprises et aux ménages
Mais sont exclues les activités :
- les revendeurs de services de télécommunications (cf61.90Z)
La société TI SPARKLE FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48371383000048.
- M Luigi SANGIORGIO, Président (1969) depuis le 25 juin 2016
- M Massimo MASSARO, Président (1962) depuis le 28 juillet 2017
- M Thierry TOMIET, Directeur général (1969) depuis le 25 juin 2016
- M Yves NICOLAS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 17 juin 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société TI SPARKLE FRANCE SAS est de 60 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand RAME, Directeur général (1965) du 03 mars 2009 au 19 juin 2010
- M Carlo PELOSI, Directeur général (1968) du 28 août 2010 au 25 juin 2016
- M Gianfranco CICCARELLA, Président (1952) du 30 août 2005 au 16 janvier 2010
- M Luigi SANGIORGIO, Président (1969) du 25 juin 2016 au 28 juillet 2017
- M Mario PIRRO, Président (1955) du 16 janvier 2010 au 25 juin 2016
- M Umberto TUCCI, Directeur général (1956) du 11 août 2009 au 19 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TI SPARKLE FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | TI SPARKLE FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 483713830 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 15 RUE DU FG MONTMARTRE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 3 295 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 août 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 21 868 000,00 | |
Résultat net | 776 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6110Z : Télécommunications filaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6110Z : Télécommunications filaires | |
Activité principale | 6110Z | |
Première activité | 6110Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Telecom | |
Activite | Télécommunications filaires | |
Synonyme | opérateur téléphone, opérateur téléphonie, opérateur Internet, fournisseur d'accès, fournisseur d'accès Internet, câble TV, installateur câble, installateur réseau, installateur téléphone, installateur Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 17 639 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 965 000 |
Immobilisation corporelle | 6 427 000 |
Immobilisation financière | 247 000 |
Actif circulant net | 9 614 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 115 000 |
Placement | 3 499 000 |
Total Actif | 27 253 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 652 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 62 000 |
Dette | 6 539 000 |
Total Passif | 27 253 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 21 868 000 |
Produit d'exploitation | 22 133 000 |
Charge d'exploitation | 20 886 000 |
Résultat d'exploitation | 1 248 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 93 000 |
Résultat financier | -84 000 |
Résultat courrant | 1 164 000 |
Produit exceptionnel | 55 000 |
Charges exceptionnelles | 18 000 |
Résultat exceptionnel | 37 000 |
Résultat net | 776 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48371383000048 | TI SPARKLE FRANCE SAS 15 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Au fonds vendu 16-18 rue de Londres 75009 Paris pour la validité , Au fonds vendu 16-18 rue de Londres 75009 Paris pour la correspondance .
nomination du Directeur général : Rame, Bertrand.
nomination du Directeur général : Tucci, Umberto
Président partant : Ciccarella, Gianfranco, nomination du Président : Pirro, Mario
Directeur général partant : Rame, Bertrand, Directeur général partant : Tucci, Umberto, Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Thouvenin, Dominique, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
nomination du Directeur général : Pelosi, Carlo
nomination du Membre du comité exécutif : Mancini, Massimo, nomination du Membre du comité exécutif : Tucci, Umberto
Membre du comité exécutif partant : Tucci, Umberto, nomination du Membre du comité exécutif : Manfreda, Giovambattista
Membre du comité exécutif partant : Manfreda, Giovambattista, nomination du Membre du comité exécutif : Valentino, Giuseppe
Membre du comité exécutif partant : Valentino, Giuseppe, nomination du Membre du comité exécutif : Pieralice, Riccardo
Président partant : Pirro, Mario, nomination du Président : Sangiorgio, Luigi, nomination du Membre du comité exécutif : Sangiorgio, Luigi, Directeur général partant : Pelosi, Carlo, nomination du Directeur général : Tomiet, Thierry
Président partant : Sangiorgio, Luigi, nomination du Président : Massaro, Massimo
nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gambaro, Gilles
Membre du comité exécutif partant : Mancini, Massimo ; nomination du Membre du comité exécutif : Ventimiglia, Antonio
Membre du comité exécutif partant : Pieralice, Riccardo ; nomination du Membre du comité exécutif : Moricino, Mauro ; nomination du Membre du comité exécutif : Gelletti, Maurizio
Président partant : Massaro, Massimo ; nomination du Président : Ferrigno, Maria Teresa ; Membre du comité exécutif partant : Massaro, Massimo ; nomination du Membre du comité exécutif : Ferrigno, Maria Teresa
Membre du comité exécutif partant : Gelletti, Maurizio ; nomination du Membre du comité exécutif : Leonardi, Alessandra
Membre du comité exécutif partant : Moriconi, Mauro ; nomination du Membre du comité exécutif : Cali, Antonino