M Basje MAGIELSE
Gérant de BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR
M Basje MAGIELSE a 47 ans ( naissance en 1976), est Gérant de la société BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR
M Basje MAGIELSE peut être contacté au siège de la société BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR par courrier à l'adresse BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR 8 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE
La société BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR est principalement dirigée par M Basje MAGIELSE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/08/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48377476600040.
- M Basje MAGIELSE, Gérant (1976) depuis le 25 août 2015
- M Jan-Philipp MEYER, Gérant (1972) depuis le 03 août 2017
- M Regis LELEU, Gérant (1969) depuis le 03 août 2017
- M Thomas POHLE, Gérant (1957) depuis le 06 février 2010
- MME Judith UYTERLINDE, Gérant (1977) depuis le 03 août 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR est de 53 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bart PIERIK, Gérant (1969) du 16 avril 2015 au 23 août 2016
- M Basje MAGIELSE, Gérant (1976) du 25 août 2015 au 03 août 2017
- M Jouke SCHNEIDER, Gérant (1978) du 06 février 2010 au 25 août 2015
- M Thomas POHLE, Gérant (1957) du 27 juin 2006 au 06 février 2010
- M Thomas POHLE, Gérant (1957) du 06 février 2010 au 03 août 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR | |
Entrepreneurs individuels | BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR | |
Identifiant de l'entreprise | 483774766 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 8 AV HOCHE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 18 août 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 354 000,00 | |
Résultat net | -395 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 15 901 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 15 901 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 881 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 426 000 |
Placement | 455 000 |
Total Actif | 16 782 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 814 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 10 968 000 |
Total Passif | 16 782 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 354 000 |
Produit d'exploitation | 1 354 000 |
Charge d'exploitation | 421 000 |
Résultat d'exploitation | 933 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 533 000 |
Résultat financier | -533 000 |
Résultat courrant | 400 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 795 000 |
Résultat exceptionnel | -795 000 |
Résultat net | -395 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48377476600040 | BOUWFONDS EUR REAL ESTAT PARK FUND FR 8 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Gérant partant : Klijnen, Johannes, nomination du Gérant : Schneider, Jouke
Gérant partant : Schneider, Jouke, nomination du Gérant : Magielse, Basje