M Philippe LAMBERT
Président de MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD
M Philippe LAMBERT a 70 ans ( naissance en 1953), est Président de la société MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD
M Philippe LAMBERT peut être contacté au siège de la société MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD par courrier à l'adresse MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT MTD 95 COURS LA FAYETTE 69006 LYON FRANCE
La société MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD est principalement dirigée par M Philippe LAMBERT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/09/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48398161900016.
- M Stephane ERBS, Président (1974) depuis le 06 février 2013
Anciens dirigeants :
- M Philippe LAMBERT, Président (1953) du 27 septembre 2005 au 22 mars 2012
- M Philippe LAMBERT, Président (1953) du 22 mars 2012 au 06 février 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 février 2013 : LAMBERT Philippe Emmanuel nom d'usage : LAMBERT n'est plus président. ERBS Stéphane nom d'usage : ERBS devient président.)
95 CRS LAFAYETTE
69006 LYON 6EME
Téléphone : Société
MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD | |
Entrepreneurs individuels | MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT - MTD | |
Identifiant de l'entreprise | 483981619 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 95 CRS LAFAYETTE 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 05 septembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 septembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 160 300,00 | |
Résultat net | 1 208 300,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 505 000 |
Immobilisation incorporelle | 632 300 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 872 700 |
Actif circulant net | 253 100 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 253 100 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 758 100 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 339 500 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 418 600 |
Total Passif | 1 758 100 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 160 300 |
Produit d'exploitation | 160 300 |
Charge d'exploitation | 180 200 |
Résultat d'exploitation | -19 900 |
Produit financier net | 1 252 500 |
Charge financière | 24 300 |
Résultat financier | 1 228 200 |
Résultat courrant | 1 208 300 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 208 300 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48398161900016 | MULTI TECHNIQUE DEVELOPPEMENT MTD 95 COURS LA FAYETTE 69006 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
LAMBERT Philippe Emmanuel nom d'usage : LAMBERT n'est plus président. ERBS Stéphane nom d'usage : ERBS devient président.