MME Odile GELIN
Administrateur de HABITAT PAYS DE ROMANS
MME Odile GELIN a 63 ans ( naissance en 1959), elle est Administrateur de la société HABITAT PAYS DE ROMANS
MME Odile GELIN peut être contacté au siège de la société HABITAT PAYS DE ROMANS par courrier à l'adresse HABITAT PAYS DE ROMANS OPAC HPR ALLEE 1 RESIDENCE LE BALZAC RUE NINON VALLIN BP 154 26104 ROMANS SUR ISERE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0475700070 ou par fax au 04 75 05 85 41
La société HABITAT PAYS DE ROMANS est principalement dirigée par MME Odile GELIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société HABITAT PAYS DE ROMANS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/09/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48404541400014.
- M Aime CHALEON, Administrateur (1943) depuis le 16 septembre 2014
- M Alain DONES, Administrateur (1952) depuis le 01 décembre 2016
- M Alain MABILLON, Administrateur (1955) depuis le 01 décembre 2016
- M Alain VALLET, Administrateur (1951) depuis le 16 septembre 2014
- M Bernard HOBERG, Directeur général (1966) depuis le 10 février 2016
- M Christian GAUTHIER, Administrateur (1949) depuis le 16 septembre 2014
- M Didier CHAPATTE, Administrateur (1954) depuis le 15 septembre 2015
- M Eliziario FERREIRA, Administrateur (1973) depuis le 16 octobre 2013
- M Franck ASTIER, Administrateur (1967) depuis le 16 septembre 2014
- M Gerard FUHRER, Administrateur (1946) depuis le 07 juin 2013
- M Herve MAHL, Administrateur (1956) depuis le 20 février 2010
- M Jean-Marie WOZNIAK, Administrateur (1959) depuis le 16 septembre 2014
- M Karim KHETIB, Administrateur (1972) depuis le 01 décembre 2016
- M Marc BENISTAND, Administrateur (1969) depuis le 16 septembre 2014
- M Philippe LABADENS, Administrateur (1951) depuis le 16 septembre 2014
- MME Annie-Paule TENNERONI, Administrateur (1959) depuis le 16 septembre 2014
- MME Beatrice ROCHETTE, Administrateur (1958) depuis le 19 mars 2015
- MME Chantal DARLET, Administrateur (1956) depuis le 13 janvier 2009
- MME Francoise GARCIER, Administrateur (1947) depuis le 20 février 2010
- MME Isabelle ROUX, Administrateur (1967) depuis le 18 juin 2011
- MME Janine GRAS, Administrateur (1955) depuis le 18 juin 2011
- MME Marie-Helene THORAVAL, Président (1966) depuis le 16 septembre 2014
- MME Marie-Helene VORON, Administrateur (1946) depuis le 27 septembre 2005
- MME Nathalie TCHEKEMIAN, Administrateur (1968) depuis le 16 septembre 2014
- MME Nicole CAMP, Administrateur (1943) depuis le 27 septembre 2005
L'âge moyen des 25 dirigeants de la société HABITAT PAYS DE ROMANS est de 65 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Abdelilah BOUSSALEH, Administrateur (1968) du 27 septembre 2005 au 03 juillet 2007
- M Debbia OUERD, Administrateur (1969) du 03 juillet 2007 au 31 juillet 2007
- M Denis LESNIEWSKI, Administrateur (1952) du 27 septembre 2005 au 13 janvier 2009
- M Denis TIXIER, Administrateur (1957) du 27 septembre 2005 au 31 juillet 2007
- M Eric LE MAREC, Administrateur (1953) du 27 septembre 2005 au 16 septembre 2008
- M Francois GRAVIER, Administrateur (1944) du 13 janvier 2009 au 20 février 2010
- M Francois GRAVIER, Administrateur (1944) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- M Gerard CHAUMONTET, Administrateur (1950) du 27 septembre 2005 au 20 février 2010
- M Gerard CHAUMONTET, Administrateur (1950) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- M Gibert BOUCHET, Administrateur (1947) du 16 septembre 2014 au 24 septembre 2014
- M Gilbert BOUCHET, Administrateur (1947) du 24 septembre 2014 au 01 décembre 2016
- M Herve MAHL, Administrateur (1956) du 27 septembre 2005 au 20 février 2010
- M Jacques CANIN, Administrateur (1937) du 27 septembre 2005 au 03 juillet 2007
- M Jacques CANIN, Administrateur (1937) du 07 juin 2013 au 19 mars 2015
- M Jacques RENOUARD, Administrateur (1945) du 27 septembre 2005 au 12 septembre 2006
- M Jean DESBOS, Administrateur (1947) du 27 septembre 2005 au 20 février 2010
- M Jean DESBOS, Administrateur (1947) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- M Jean ROBY, Administrateur (1943) du 27 septembre 2005 au 13 janvier 2009
- M Jean ROBY, Administrateur (1943) du 18 juin 2011 au 16 septembre 2014
- M Jean-Claude TALON, Administrateur (1940) du 27 septembre 2005 au 13 janvier 2009
- M Jean-David ABEL, Administrateur (1958) du 16 septembre 2008 au 16 septembre 2014
- M Jean-Marie CHOSSON, Administrateur (1960) du 27 septembre 2005 au 16 septembre 2008
- M Jean-Paul CARREYRE, Administrateur (1955) du 16 septembre 2008 au 14 août 2010
- M Jean-Paul CAYREYRE, Administrateur (1955) du 14 août 2010 au 16 septembre 2014
- M Jean-Paul PERNAUT, Administrateur (1954) du 12 septembre 2006 au 13 janvier 2009
- M Olivier AUDUBERT, Directeur général (1967) du 27 septembre 2005 au 20 novembre 2010
- M Pascal VEROT, Directeur général (1961) du 20 novembre 2010 au 10 février 2016
- M Paul MINODIER, Administrateur (1930) du 27 septembre 2005 au 20 février 2010
- M Philippe CHANOVE, Administrateur (1965) du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2015
- M Philippe CHATAIN, Administrateur (1947) du 27 septembre 2005 au 20 février 2010
- M Philippe CHATAIN, Administrateur (1947) du 20 février 2010 au 16 octobre 2013
- M Philippe DRESIN, Administrateur (1967) du 27 septembre 2005 au 16 septembre 2014
- M Pierre JUVIN, Administrateur (1930) du 13 janvier 2009 au 20 février 2010
- M Pierre JUVIN, Administrateur (1930) du 20 février 2010 au 18 juin 2011
- M Robert GILIBERT, Administrateur (1940) du 13 janvier 2009 au 20 février 2010
- M Robert GILIBERT, Administrateur (1940) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- M Serge VALLOS, Administrateur (1946) du 13 janvier 2009 au 20 février 2010
- M Serge VALLOS, Administrateur (1946) du 20 février 2010 au 07 juin 2013
- MME Beatrice FRECENON, Administrateur (1968) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- MME Christiane LAFFONT, Administrateur (1949) du 27 septembre 2005 au 16 septembre 2008
- MME Dehbia OUERD, Administrateur (1969) du 31 juillet 2007 au 15 juillet 2009
- MME Edith NOUHAILLAGUET, Administrateur (1956) du 19 mars 2015 au 01 décembre 2016
- MME Francoise GARCIER, Administrateur (1947) du 27 septembre 2005 au 20 février 2010
- MME Isabelle PAGANI, Administrateur (1969) du 16 septembre 2008 au 20 février 2010
- MME Isabelle PAGANI, Administrateur (1969) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- MME Isabelle ROUX, Administrateur (1967) du 13 janvier 2009 au 20 février 2010
- MME Liliane GAVEAU, Administrateur (1949) du 03 juillet 2007 au 20 février 2010
- MME Liliane GAVEAU, Administrateur (1949) du 20 février 2010 au 19 mars 2015
- MME Meyremana TANRIVERDI, Administrateur (1977) du 27 septembre 2005 au 13 janvier 2009
- MME Monique COLIN, Administrateur (1943) du 13 janvier 2009 au 20 février 2010
- MME Monique COLIN, Administrateur (1943) du 20 février 2010 au 18 juin 2011
- MME Odile GELIN, Administrateur (1959) du 16 septembre 2008 au 20 février 2010
- MME Odile GESLIN, Administrateur (1959) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
- MME Sabine CHABRAY, Administrateur (1968) du 20 février 2010 au 07 juin 2013
- MME Sylvie DAUBET DURAND, Administrateur (1958) du 27 septembre 2005 au 16 septembre 2008
- MME Viviane DEBARGUES, Administrateur (1954) du 16 septembre 2008 au 20 février 2010
- MME Viviane DEBARGUES, Administrateur (1954) du 20 février 2010 au 16 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CAISSE D`EPARGNE LDA, Administrateur du 31 juillet 2007 au 13 janvier 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HABITAT PAYS DE ROMANS | |
Sigle de l'entreprise | OPH | |
Entrepreneurs individuels | HABITAT PAYS DE ROMANS | |
Identifiant de l'entreprise | 484045414 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RUE NINON VALLIN 26100 26104 ROMANS SUR ISERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Établissement public local à caractère industriel ou commercial | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité principale | 6820A | |
Première activité | 6820A | |
Deuxième activité | 4110A | |
Troisième activité | 6820B | |
Quatrième activité | 4110C | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat