M Johannes ROIJMANS
Président de ROUSSELOT ANGOULEME
M Johannes ROIJMANS a 53 ans ( naissance en 1971), est Président de la société ROUSSELOT ANGOULEME
M Johannes ROIJMANS peut être contacté au siège de la société ROUSSELOT ANGOULEME par courrier à l'adresse ROUSSELOT ANGOULEME RUE SAINT MICHEL A ANGOULEME 16000 ANGOULEME FRANCE, par téléphone au 05Â 45Â 64Â 22Â 22 ou par fax au 05Â 45Â 64Â 22Â 23
La société ROUSSELOT ANGOULEME est principalement dirigée par M Johannes ROIJMANS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. ,fabricant de produits chimiques, fabricant de pellicules photographiques, fabricant de films photographiques, fabricant d'encre, fabricant de préparations chimiques à usage photographique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2059Z (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.), les activités sont :
- Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
- la fabrication de plaques et de films photographiques, de papiers sensibilisés et d'autres matières sensibilisées, non impressionnées
- la fabrication de préparations chimiques à usage photographique
- la fabrication de gélatine et de leurs dérivés
- la fabrication de produits chimiques divers :
- peptones et leurs dérivés, autres matières protéiques et leurs dérivés, n.c.a.
- huiles et graisses modifiées par des procédés chimiques
- produits utilisés pour l'apprêt ou le finissage des textiles et du cuir
- pâtes et poudres à souder ou à braser
- préparations pour le décapage des métaux
- additifs préparés pour ciments
La société ROUSSELOT ANGOULEME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/10/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48458811600018.
- M Johannes VERVOORT, Directeur général (1958) depuis le 23 octobre 2010
- M Thierry MORAEL, Président (1960) depuis le 22 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ROUSSELOT ANGOULEME est de 65 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno SAQUET, Président (1950) du 29 novembre 2005 au 23 octobre 2010
- M Bruno SAQUET, Président (1950) du 23 octobre 2010 au 16 juillet 2013
- M Johannes ROIJMANS, Président (1971) du 12 décembre 2015 au 22 avril 2017
- M Villaume KAL, Président (1970) du 16 juillet 2013 au 12 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 décembre 2015
- SALUSTRO REYDEL SA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 décembre 2015
- SALUSTRO REYDEL SA, Commissaire aux comptes suppléant du 12 décembre 2015 au 28 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROUSSELOT ANGOULEME | |
Entrepreneurs individuels | ROUSSELOT ANGOULEME | |
Identifiant de l'entreprise | 484588116 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | RUE DE ST MICHEL A ANGOULEME 16000 ANGOULEME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 14 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 14 octobre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 83 828 000,00 | |
Résultat net | 1 439 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | |
Activité principale | 2059Z | |
Première activité | 2059Z | |
Deuxième activité | 4675Z | |
Troisième activité | 1011Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de pellicules photographiques, fabricant de films photographiques, fabricant d'encre, fabricant de préparations chimiques à usage photographique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 14 014 000 |
Immobilisation incorporelle | 28 000 |
Immobilisation corporelle | 13 963 000 |
Immobilisation financière | 22 000 |
Actif circulant net | 35 208 000 |
Stock | 7 918 000 |
Avance | 0 |
Créance | 15 708 000 |
Placement | 11 582 000 |
Total Actif | 49 222 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 27 560 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 456 000 |
Dette | 18 206 000 |
Total Passif | 49 222 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 83 828 000 |
Produit d'exploitation | 80 238 000 |
Charge d'exploitation | 78 696 000 |
Résultat d'exploitation | 1 542 000 |
Produit financier net | 945 000 |
Charge financière | 916 000 |
Résultat financier | 28 000 |
Résultat courrant | 1 570 000 |
Produit exceptionnel | 1 665 000 |
Charges exceptionnelles | 1 089 000 |
Résultat exceptionnel | 576 000 |
Résultat net | 1 439 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48458811600018 | ROUSSELOT ANGOULEME RUE SAINT MICHEL A ANGOULEME 16000 ANGOULEME FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 45 93 12 49 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angouleme.fr.
Les greffiers sont : PIERRAT Magali
Le greffe est ouvert Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 02409 Travaux publics cadres
- 00804 VRP
Président de la société : SAQUET Bruno Georges JeanCommissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : A.B.P.R..
Président de la société : SAQUET Bruno Georges Jean Directeur général : VERVOORT Johannes Henricus Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : A.B.P.R.
Président de la société : SAQUET Bruno Georges Jean Directeur général : VERVOORT Johannes Henricus Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - Léger et associés Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Président : KAL Villaume, Edward Directeur général : VERVOORT Johannes, Henricus Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - Léger et associés Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Président : KAL Villaume, Edward Directeur général : VERVOORT Johannes, Henricus Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président : ROIJMANS Johannes Directeur général : VERVOORT Johannes, Henricus Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président : MORAEL Thierry, Aimé, Gilbert ; Directeur général : VERVOORT Johannes, Henricus ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président : MORAEL Thierry, Aimé, Gilbert ; Directeur général : VERVOORT Johannes, Henricus ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA)
Président : DOLLO Mikaël ; Directeur général : VERVOORT Johannes Henricus ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Président : DOLLO Mikaël ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Président : DOLLO Mikaël ; Directeur général : PHILIPSEN Maria Henrica Aldegonda ; Directeur général : COLPAERT Jeroen René ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : LOUIS David, Christophe ; Directeur général : PHILIPSEN Maria Henrica Aldegonda ; Directeur général : COLPAERT Jeroen René ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : LOUIS David, Christophe ; Directeur général : BOSCH Jan Peter ; Directeur général : COLPAERT Jeroen René ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A