M Yannick BEBIN
Administrateur de SASDEV
M Yannick BEBIN a 70 ans ( naissance en 1954), est Administrateur de la société SASDEV
M Yannick BEBIN peut être contacté au siège de la société SASDEV par courrier à l'adresse SASDEV 1 RUE JULES MICHELET 50400 GRANVILLE FRANCE
La société SASDEV est principalement dirigée par M Yannick BEBIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SASDEV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/10/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48468227300012.
- M Franck LAMOTTE, Commissaire aux comptes suppléant (1968) depuis le 27 mai 2016
- M Franck LEBON, Président (1967) depuis le 27 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SASDEV est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BARTEAU, Président du conseil d`administration (1955) du 02 novembre 2005 au 10 juillet 2010
- M Alain BARTEAU, Directeur général (1955) du 29 novembre 2005 au 10 juillet 2010
- M Alain BARTEAU, Président (1955) du 10 juillet 2010 au 27 mai 2016
- M Alain BARTEAU, Directeur général (1955) du 24 décembre 2011 au 21 janvier 2012
- M Dominique PLARD, Administrateur (1947) du 02 novembre 2005 au 19 août 2008
- M Jean-Francois TURGOT, Administrateur (1969) du 11 avril 2006 au 21 janvier 2012
- M Jean-Luc ISAMBERT, Administrateur (1954) du 02 novembre 2005 au 21 janvier 2012
- M Yannick BEBIN, Administrateur (1954) du 11 avril 2006 au 10 juillet 2010
- M Yannick BEBIN, Administrateur (1954) du 10 juillet 2010 au 21 janvier 2012
- MME Line ANTOINE HEUZE, Administrateur (1954) du 02 mai 2006 au 10 février 2009
- MME Line HEUZE-ANTOINE, Administrateur (1954) du 10 juillet 2010 au 21 janvier 2012
- MME Marie-Christine VIGOT, Administrateur (1957) du 19 août 2008 au 21 janvier 2012
- MME Marie-Line BOSQUET, Administrateur (1959) du 11 avril 2006 au 19 août 2008
- MME Yannick BEBIN, Administrateur (1954) du 02 mai 2006 au 10 février 2009
Dirigeants personne morale:
- SECAG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2016
M Yannick BEBIN
1 RUE JULES MICHELET
50400 GRANVILLE
Téléphone : Société
SASDEV
1 RUE JULES MICHELET
50400 GRANVILLE
Téléphone : Société
SASDEV
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SASDEV | |
Entrepreneurs individuels | SASDEV | |
Identifiant de l'entreprise | 484682273 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 1 RUE JULES MICHELET 50400 GRANVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 19 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 6 225 940,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 octobre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 | |
Résultat net | 4 364 930,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 23 169 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 472 585 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 12 696 417 |
Actif circulant net | 2 547 696 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 448 647 |
Placement | 99 049 |
Total Actif | 25 716 696 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 032 365 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 14 684 332 |
Total Passif | 25 716 696 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 53 501 |
Résultat d'exploitation | -53 501 |
Produit financier net | 4 853 883 |
Charge financière | 618 287 |
Résultat financier | 4 235 596 |
Résultat courrant | 4 182 095 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 364 930 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48468227300012 | SASDEV 1 RUE JULES MICHELET 50400 GRANVILLE FRANCE |
SASDEV est du ressort du greffe de COUTANCES dont les coordonnées postales sont 67 RUE SAINT NICOLAS 50208 COUTANCES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
Les conventions collectives applicables à SASDEV de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : BARTEAU Alain Bernard Joseph RaymondAdministrateur : HEUZé-ANTOINE Line Renée Paule né(e) HEUZé. Administrateur : TURGOT Jean-François Bernard Eugène. Administrateur : BEBIN Yannick Yves André. Administrateur : ISAMBERT Jean-Luc François. Administrateur : VIGOT Marie-Christine Jeanne Louise né(e) ALEXANDRE. Commissaire aux comptes titulaire : SECAG. Commissaire aux comptes suppléant : BOULON-LEFEVRE Gilles. Co-commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ET ASSOCIES SA. Co-commissaire aux comptes suppléant : de SAINT GEORGES Loïc.
Président du conseil d'administration et Directeur général : BARTEAU Alain Bernard Joseph RaymondAdministrateur : HEUZé-ANTOINE Line Renée Paule né(e) HEUZé. Administrateur : TURGOT Jean-François Bernard Eugène. Administrateur : BEBIN Yannick Yves André. Administrateur : ISAMBERT Jean-Luc François. Administrateur : VIGOT Marie-Christine Jeanne Louise né(e) ALEXANDRE. Commissaire aux comptes titulaire : SECAG. Commissaire aux comptes suppléant : BOULON-LEFEVRE Gilles. Co-commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ET ASSOCIES SA. Co-commissaire aux comptes suppléant : de SAINT GEORGES Loïc.
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Président : BARTEAU Alain, Bernard, Joseph, Raymond Commissaire aux comptes titulaire : SECAG Commissaire aux comptes suppléant : BOULON-LEFEVRE Gilles Co-commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ET ASSOCIES SA Co-commissaire aux comptes suppléant : de SAINT GEORGES Loïc
Président : BARTEAU Alain, Bernard, Joseph, Raymond Commissaire aux comptes titulaire : SECAG Commissaire aux comptes suppléant : BOULON-LEFEVRE Gilles Co-commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ET ASSOCIES SA Co-commissaire aux comptes suppléant : de SAINT GEORGES Loïc
Modification survenue sur l'administration
Président : BARTEAU Alain, Bernard, Joseph, Raymond Commissaire aux comptes titulaire : SECAG Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Franck
Président : BARTEAU Alain, Bernard, Joseph, Raymond Commissaire aux comptes titulaire : SECAG Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Franck
Modification survenue sur l'administration
Président : LEBON Franck, André, Claude Commissaire aux comptes titulaire : SECAG Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Franck
Président : LEBON Franck, André, Claude Commissaire aux comptes titulaire : SECAG Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Franck
Modification survenue sur l'administration
Président : CLINIQUE DEVELOPPEMENT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SECAG ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Franck
Président : CLINIQUE DEVELOPPEMENT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SECAG ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Franck
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Art.L.236-14 du code de commerce
Art.L.236-14 du code de commerce