M Vincent STRIFFLING
Gérant de CUB
M Vincent STRIFFLING a 76 ans ( naissance en 1948), est Gérant de la société CUB
M Vincent STRIFFLING peut être contacté au siège de la société CUB par courrier à l'adresse CUB POINT MEDICAL IMMEUBLE ROND POINT DE LA NATION 21000 DIJON FRANCE
La société CUB est principalement dirigée par M Vincent STRIFFLING qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société CUB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/11/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48485449200010.
- M Alain FOAHOM KAMWA, Gérant (1984) depuis le 12 juillet 2016
- M Bruno TOUSSAINT, Gérant (1961) depuis le 12 juillet 2016
- M Francois-Nicolas TURPIN WENDLING, Gérant (1971) depuis le 05 août 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CUB est de 52 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois-Nicolas TURPIN, Associé-gérant (1971) du 19 août 2008 au 28 novembre 2013
- M Vincent STRIFFLING, Gérant (1948) du 29 novembre 2005 au 05 août 2008
- M Vincent STRIFFLING, Gérant (1948) du 28 novembre 2013 au 04 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CUB | |
Entrepreneurs individuels | CUB | |
Identifiant de l'entreprise | 484854492 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | RPT DE LA NATION 21000 DIJON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 octobre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48485449200010 | CUB POINT MEDICAL IMMEUBLE ROND POINT DE LA NATION 21000 DIJON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant associé : TURPIN Francois-NicolasGérant associé : STRIFFLING Vincent Louis-François.
Gérant, Associé : TURPIN WENDLING Francois-Nicolas
Gérant, Associé : TURPIN WENDLING Francois-Nicolas
Gérant, Associé indéfiniment responsable : TURPIN WENDLING Francois-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : TOUSSAINT Bruno, Adrien, Noël Gérant, Associé indéfiniment responsable : FOAHOM KAMWA Alain, Daniel
Gérant, Associé indéfiniment responsable : TURPIN WENDLING Francois-Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : TOUSSAINT Bruno, Adrien, Noël ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FOAHOM KAMWA Alain, Daniel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PHAN Quang, Bao, Félicien