MME Sughra IQBAL
Gérant de DOUNIA
MME Sughra IQBAL a 51 ans ( naissance en 1973), elle est Gérant de la société DOUNIA
MME Sughra IQBAL peut être contacté au siège de la société DOUNIA par courrier à l'adresse DOUNIA 35 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS FRANCE
La société DOUNIA est principalement dirigée par MME Sughra IQBAL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de télécommunication ,opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6190Z (Autres activités de télécommunication), les activités sont :
- Autres activités de télécommunication
- la fourniture d'applications spécialisées de télécommunications, telles que le repérage des satellites, la télémesure et l'exploitation de stations radar
- l'exploitation de stations terminales de satellites et des installations connexes liées à un ou plusieurs systèmes de communications terrestres et capables d'assurer les télécommunications avec les systèmes de satellites
- la fourniture de l'accès à Internet par un FAI, par l'intermédiaire de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire ou opérateur, comme l'accès commuté à Internet, etc.
- la fourniture de l'accès au téléphone et à Internet dans des lieux ouverts au public
- la fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes, tels que la fourniture du protocole de téléphonie vocale sur Internet (VOIP)
- les activités des revendeurs de télécommunications, c'est-à -dire l'acquisition et la revente de capacité réseau sans services supplémentaires
Mais sont exclues les activités :
- la fourniture de l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure de télécommunications (cf61.10Z, 61.20Z et 61.30Z)
La société DOUNIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/09/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48494430100031.
- M Abid MOHAMMAD, Gérant (1967) depuis le 11 décembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Mohamed BELKACEM, Gérant (1967) du 22 novembre 2005 au 27 janvier 2009
- M Youssef BELKACEM, Gérant (1976) du 27 janvier 2009 au 11 décembre 2010
- MME Sughra IQBAL, Gérant (1973) du 06 septembre 2012 au 13 juin 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DOUNIA | |
Entrepreneurs individuels | DOUNIA | |
Identifiant de l'entreprise | 484944301 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 35 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS 18 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 septembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 622,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 novembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 41 285,00 | |
Résultat net | 676,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité principale de l'entreprise | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Telecom | |
Activite | Autres activités de télécommunication | |
Synonyme | opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 39 857 |
Immobilisation incorporelle | 34 388 |
Immobilisation corporelle | 1 469 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 7 613 |
Stock | 185 |
Avance | 0 |
Créance | 389 |
Placement | 7 039 |
Total Actif | 47 470 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 28 676 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 18 794 |
Total Passif | 47 470 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 41 285 |
Produit d'exploitation | 41 285 |
Charge d'exploitation | 40 540 |
Résultat d'exploitation | 745 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 745 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 676 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48494430100031 | DOUNIA 35 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 00965 Métallurgie Var
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02162 Professions de la photographie
- 02148 Télécommunications
Gérant : BELKACEM Youssef modification le 09 Avril 2008.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Maître Abdessamad QUOTB 253 avenue Daumesnil 75012 PARIS
chez Maître Christian BENASSE, Notaire Associé 22 avenue de Laumière 75019 Paris pour la validité .
Vente de tous produits, prestations de services et d'accessoires dans le domaine de la téléphonie et de l'informatique.Boucherie, alimentation générale (sans vente de boissons).
Gérant partant : Belkacem, Youssef, nomination du Gérant : Mohammad, Abid
Gérant partant : Mohammad, Abid, nomination du Gérant : Iqbal, Sughra
Gérant partant : Iqbal, Sughra, nomination du Gérant : Mohammad, Abid
Gérant partant : Mohammad, Abid ; nomination du Gérant : Ngome, Mariame