M Franck LUTZ
Président de ATOS
M Franck LUTZ a 52 ans ( naissance en 1972), est Président de la société ATOS
M Franck LUTZ peut être contacté au siège de la société ATOS par courrier à l'adresse ATOS 30 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 67100 STRASBOURG FRANCE
La société ATOS est principalement dirigée par M Franck LUTZ qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société ATOS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/11/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48498248300055.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud CARTERON, Gérant (1961) du 10 juin 2008 au 17 juillet 2010
- M Arnaud CARTERON, Directeur général (1961) du 17 juillet 2010 au 09 mars 2016
- M Franck LUTZ, Président (1972) du 17 juillet 2010 au 09 mars 2016
- M Jean-Marc PACHECO, Gérant (1966) du 29 novembre 2005 au 10 juin 2008
Dirigeants personne morale:
- ARTEMIS MANAGEMENT, Président depuis le 09 mars 2016
- MB ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 mai 2008 : PACHECO Jean-marc nom d'usage : PACHECO Jean-marc n'est plus gérant.CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON Arnaud devient gérant..)
- 12 août 2010 : CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON Arnaud n'est plus gérant. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON Arnaud devient président. LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ Franck devient directeur général. MANU Pascal nom d'usage : MANU Pascal devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée MB ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 07 septembre 2011 : LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ devient président. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON n'est plus président. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON devient directeur général. LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ n'est plus directeur général.)
- 29 mars 2016 : LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ n'est plus président. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée ARTEMIS MANAGEMENT devient président.)
- 25 avril 2019 : CHAMPDAVEINE Philippe Guy Georges nom d'usage : CHAMPDAVEINE devient directeur général)
- 09 juin 2022 : MANU Pascal nom d'usage : MANU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée MB ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société àresponsabilité limitée MB ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATOS | |
Entrepreneurs individuels | ATOS | |
Identifiant de l'entreprise | 484982483 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 15 CHE DU PLATEAU 69570 DARDILLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 novembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 14 601 000,00 | |
Résultat net | 310 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 708 000 |
Immobilisation incorporelle | 439 000 |
Immobilisation corporelle | 188 000 |
Immobilisation financière | 80 000 |
Actif circulant net | 4 351 000 |
Stock | 951 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 2 431 000 |
Placement | 964 000 |
Total Actif | 5 058 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 213 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 61 000 |
Dette | 3 785 000 |
Total Passif | 5 058 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 601 000 |
Produit d'exploitation | 14 627 000 |
Charge d'exploitation | 14 251 000 |
Résultat d'exploitation | 377 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -25 000 |
Résultat courrant | 352 000 |
Produit exceptionnel | 107 000 |
Charges exceptionnelles | -4 000 |
Résultat exceptionnel | 111 000 |
Résultat net | 310 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48498248300055 | ATOS 15 CHEMIN DU PLATEAU 69570 DARDILLY FRANCE |
48498248300022 | ATOS 30 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 67100 STRASBOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
PACHECO Jean-marc nom d'usage : PACHECO Jean-marc n'est plus gérant.CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON Arnaud devient gérant..
CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON Arnaud n'est plus gérant. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON Arnaud devient président. LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ Franck devient directeur général. MANU Pascal nom d'usage : MANU Pascal devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée MB ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.
LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ devient président. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON n'est plus président. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON devient directeur général. LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ n'est plus directeur général.
au siège du fonds vendu et pour la correspondance chez M° renaud barioz avocat 84 rue de la part dieu 69003 lyon
LUTZ Franck nom d'usage : LUTZ n'est plus président. CARTERON Arnaud Marie Jean Yves nom d'usage : CARTERON n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée ARTEMIS MANAGEMENT devient président.
SCP Vignet avocats 1 place du Palais de Justice 89000 Auxerre pour la validité.
Art. L.236-14 du code de commerce
Election de domicile au fonds vendu Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
CHAMPDAVEINE Philippe Guy Georges nom d'usage : CHAMPDAVEINE devient directeur général
MANU Pascal nom d'usage : MANU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée MB ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société àresponsabilité limitée MB ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire