M Jacques TOURNIER
Gérant de DAUREL ET ASSOCIES
M Jacques TOURNIER a 81 ans ( naissance en 1941), est Gérant de la société DAUREL ET ASSOCIES
M Jacques TOURNIER peut être contacté au siège de la société DAUREL ET ASSOCIES par courrier à l'adresse DAUREL ET ASSOCIES 63 AVENUE EMILE COUNORD 33300 BORDEAUX FRANCE, par téléphone au 09Â 77Â 67Â 02Â 16 ou par fax au 05Â 56Â 81Â 66Â 71
La société DAUREL ET ASSOCIES est principalement dirigée par M Jacques TOURNIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société DAUREL ET ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48509309000028.
- M Aurelien DUFOUR, Gérant (1977) depuis le 08 avril 2015
- M Emmanuel FOURNIER, Gérant (1971) depuis le 08 avril 2015
- M Henri BLANCHOT, Gérant (1959) depuis le 08 avril 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DAUREL ET ASSOCIES est de 53 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques TOURNIER, Gérant (1941) du 02 août 2014 au 08 avril 2015
- M Regis DAUREL, Gérant (1948) du 20 décembre 2005 au 02 août 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DAUREL ET ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | DAUREL ET ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 485093090 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 63 AV EMILE COUNORD 33300 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 octobre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 852 811,00 | |
Résultat net | 108 958,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 291 852 |
Immobilisation incorporelle | 217 463 |
Immobilisation corporelle | 74 317 |
Immobilisation financière | 72 |
Actif circulant net | 638 450 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 473 733 |
Placement | 164 717 |
Total Actif | 930 302 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 382 250 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 548 052 |
Total Passif | 930 302 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 852 811 |
Produit d'exploitation | 852 811 |
Charge d'exploitation | 693 081 |
Résultat d'exploitation | 159 730 |
Produit financier net | 68 |
Charge financière | 7 136 |
Résultat financier | -7 068 |
Résultat courrant | 152 662 |
Produit exceptionnel | 360 |
Charges exceptionnelles | 3 060 |
Résultat exceptionnel | -2 699 |
Résultat net | 108 958 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48509309000028 | DAUREL ET ASSOCIES 63 AVENUE EMILE COUNORD 33300 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture
Gérant : TOURNIER Jacques en fonction le 31 Juillet 2014
Gérant : DUFOUR Aurélien en fonction le 03 Avril 2015 Gérant : FOURNIER Emmanuel en fonction le 03 Avril 2015 Gérant : BLANCHOT Henri en fonction le 03 Avril 2015