MME Marie-Alix WATTEAU
Gérant de GAVEAU INVESTISSEMENTS
MME Marie-Alix WATTEAU a 59 ans ( naissance en 1963), elle est Gérant de la société GAVEAU INVESTISSEMENTS
MME Marie-Alix WATTEAU peut être contacté au siège de la société GAVEAU INVESTISSEMENTS par courrier à l'adresse GAVEAU INVESTISSEMENTS 3 ALLEE PIERRE FRANCOIS LEPOUTRE 59126 LINSELLES FRANCE, par téléphone au 03 20 46 08 25
La société GAVEAU INVESTISSEMENTS est principalement dirigée par MME Marie-Alix WATTEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société GAVEAU INVESTISSEMENTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48519112600021.
- M Patrick GAVEAU, Gérant (1959) depuis le 20 décembre 2005
Anciens dirigeants :
- MME Marie-Alix WATTEAU, Gérant (1963) du 20 décembre 2005 au 31 mars 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAVEAU INVESTISSEMENTS | |
Entrepreneurs individuels | GAVEAU INVESTISSEMENTS | |
Identifiant de l'entreprise | 485191126 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 3 ALL PIERRE FRANCOIS LEPOUTRE 59126 LINSELLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 février 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 24 novembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 180 193,00 | |
Résultat net | 31 095,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 254 016 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 251 516 |
Immobilisation financière | 2 500 |
Actif circulant net | 46 052 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 21 615 |
Placement | 24 437 |
Total Actif | 1 300 067 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 93 781 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 206 286 |
Total Passif | 1 300 067 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 180 193 |
Produit d'exploitation | 180 196 |
Charge d'exploitation | 124 472 |
Résultat d'exploitation | 55 724 |
Produit financier net | 71 |
Charge financière | 29 208 |
Résultat financier | -29 137 |
Résultat courrant | 26 587 |
Produit exceptionnel | 4 508 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 4 508 |
Résultat net | 31 095 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48519112600021 | GAVEAU INVESTISSEMENTS 3 ALLEE PIERRE FRANCOIS LEPOUTRE 59126 LINSELLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers