M Felice OMESSI
Gérant de GRESINI
M Felice OMESSI a 70 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société GRESINI
M Felice OMESSI peut être contacté au siège de la société GRESINI par courrier à l'adresse GRESINI PICCOLINA 31 AVENUE DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 47 05 26 71
La société GRESINI est principalement dirigée par M Felice OMESSI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société GRESINI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48522408300033.
- M Masoumeh-Elham ABEDIAN, Gérant (1971) depuis le 24 mars 2009
Anciens dirigeants :
- M Felice OMESSI, Gérant (1952) du 09 décembre 2008 au 24 mars 2009
- M Filippo SCREMIN, Gérant (1982) du 10 janvier 2006 au 09 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
31 AV DE LA BOURDONNAIS
75007 PARIS 7
Téléphone : 01 47 05 26 71 Société
GRESINI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GRESINI | |
Entrepreneurs individuels | GRESINI | |
Identifiant de l'entreprise | 485224083 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 167 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 février 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 décembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | 135 117,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 142 007 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 142 007 |
Actif circulant net | 209 886 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 206 147 |
Placement | 3 739 |
Total Actif | 351 892 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 100 220 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 251 672 |
Total Passif | 351 892 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 10 662 |
Charge d'exploitation | 271 406 |
Résultat d'exploitation | -260 744 |
Produit financier net | 34 |
Charge financière | 3 701 |
Résultat financier | -3 667 |
Résultat courrant | -264 411 |
Produit exceptionnel | 400 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 400 000 |
Résultat net | 135 117 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48522408300033 | GRESINI 167 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS FRANCE |
48522408300025 | GRESINI PICCOLINA 31 AVENUE DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS FRANCE |
48522408300041 | GRESINI AL BACIO PORTE DE DROITE 31 AVENUE DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS FRANCE |
48522408300058 | GRESINI FELICITA 137 RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS FRANCE |
48522408300058 | GRESINI FELICITA 137 RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS FRANCE |
48522408300025 | GRESINI PICCOLINA 31 AVENUE DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS FRANCE |
48522408300025 | GRESINI PICCOLINA 31 AV DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS 7 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Maitre Jean-Pierre SOMMELET Avocat 38 rue de Lubeck 75116 PARIS pour la validité , Maitre Jean-Pierre SOMMELET Avocat 38 rue de Lubeck 75116 PARIS pour la correspondance .
Cabinet de Maître Jean Pierre Sommelet 38 rue de Lubeck 75116 Paris pour la validité.
Maître Olivier Achache Avocat 40 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris pour la validité et la correspondance.