M Jean-Christophe THIERY
Président du conseil d`administration de BOLLORE MEDIA DIGITAL
M Jean-Christophe THIERY a 55 ans ( naissance en 1967), est Président du conseil d`administration de la société BOLLORE MEDIA DIGITAL
M Jean-Christophe THIERY peut être contacté au siège de la société BOLLORE MEDIA DIGITAL par courrier à l'adresse BOLLORE MEDIA DIGITAL 31 32 A 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX FRANCE, par téléphone au 01Â 46Â 96Â 48Â 88
La société BOLLORE MEDIA DIGITAL est principalement dirigée par M Jean-Christophe THIERY qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Autres services d'information n.c.a. ,services d'information, services d'information par téléphone, service de revues de presse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6399Z (Autres services d'information n.c.a.), les activités sont :
- Autres services d'information n.c.a.
- les autres services d'information non classées ailleurs, tels que :
- les services informatisés d'information par téléphone
- les services de recherche d'information, pour le compte de tiers
- les services de revue de presse
- les services de constitution de dossiers rassemblant des éléments factuels et des informations
Mais sont exclues les activités :
- les activités des centres d'appels (cf82.20Z)
La société BOLLORE MEDIA DIGITAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48537412800026.
- M Fabrice BOUTEAU, Administrateur (1967) depuis le 03 avril 2013
- M Jean THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN, Président du conseil d`administration (1967) depuis le 25 juillet 2010
- M Ludovic POMPIGNOLI, Directeur général (1967) depuis le 06 juillet 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BOLLORE MEDIA DIGITAL est de 55 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Christophe THIERRY DE BERCEGOL DU MOULIN, Directeur général (1967) du 27 juin 2006 au 20 novembre 2007
- M Jean-Christophe THIERY, Président du conseil d`administration (1967) du 23 décembre 2008 au 25 juillet 2010
- M Marc BEBON, Président (1948) du 03 janvier 2006 au 23 mai 2006
- M Serge NEDJAR, Directeur général (1958) du 20 novembre 2007 au 06 juillet 2016
- M Vincent BOLLORE, Président du conseil d`administration (1952) du 23 mai 2006 au 23 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
- CISANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 août 2015
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2015
- MATIN PLUS, Administrateur depuis le 06 juillet 2016
- BOLLORE, Administrateur du 23 mai 2006 au 06 février 2007
- BOLLORE, Administrateur du 06 février 2007 au 12 novembre 2008
- Bollore, Administrateur du 12 novembre 2008 au 17 octobre 2012
- BOLLORE INVESTISSEMENT, Administrateur du 23 mai 2006 au 27 juin 2006
- BOLLORE INVESTISSEMENT, Administrateur du 27 juin 2006 au 06 février 2007
- BOLLORE MEDIA, Administrateur du 17 octobre 2012 au 03 avril 2013
- FINANCIERE DE L`ODET, Administrateur du 06 février 2007 au 12 novembre 2008
- FINANCIERE DE L`ODET, Administrateur du 12 novembre 2008 au 23 décembre 2008
- FINANCIERE PENFRET, Administrateur du 23 mai 2006 au 30 juillet 2011
- FINANCIERE PENFRET, Administrateur du 30 juillet 2011 au 17 octobre 2012
- MATIN PLUS, Administrateur du 17 octobre 2012 au 06 juillet 2016
31 QUAI DE DION BOUTON
92800 PUTEAUX
Téléphone : 01Â 46Â 96Â 48Â 88 Société
BOLLORE MEDIA DIGITAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOLLORE MEDIA DIGITAL | |
Entrepreneurs individuels | BOLLORE MEDIA DIGITAL | |
Identifiant de l'entreprise | 485374128 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 avril 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 15 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 17 novembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 497 784 000,00 | |
Résultat net | -13 943 336 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6399Z : Autres services d'information n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 6399Z : Autres services d'information n.c.a. | |
Activité principale | 6391Z | |
Première activité | 6391Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Autres services d'information n.c.a. | |
Synonyme | services d'information, services d'information par téléphone, service de revues de presse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 289 863 000 |
Immobilisation incorporelle | 253 456 000 |
Immobilisation corporelle | 36 377 000 |
Immobilisation financière | 30 000 |
Actif circulant net | 961 467 000 |
Stock | 91 070 000 |
Avance | 85 398 000 |
Créance | 783 409 000 |
Placement | 1 590 000 |
Total Actif | 1 251 333 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -13 289 311 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 23 358 000 |
Dette | 14 517 285 000 |
Total Passif | 1 251 332 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 497 784 000 |
Produit d'exploitation | 627 074 000 |
Charge d'exploitation | 2 008 420 000 |
Résultat d'exploitation | -1 381 346 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 29 268 000 |
Résultat financier | -29 259 000 |
Résultat courrant | -1 410 605 000 |
Produit exceptionnel | 7 249 000 |
Charges exceptionnelles | 12 539 980 000 |
Résultat exceptionnel | -12 532 731 000 |
Résultat net | -13 943 336 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
Administrateur : FINANCIERE PENFRET représenté par SUSPERREGUI Xavier modification le 09 Mai 2006. Président du conseil d'administration : BOLLORE Vincent en fonction le 02 Mai 2006. Administrateur : Bolloré représenté par MERLE BERAL Céline modification le 23 Mars 2007. Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 09 Mai 2006. Administrateur : FINANCIERE DE L'ODET représenté par THIERY Jean-Christophe modification le 16 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BONHOMME Michel en fonction le 26 Janvier 2007. Directeur général : NEDJAR Serge en fonction le 31 Octobre 2007.
Administrateur : FINANCIERE PENFRET représenté par SUSPERREGUI Xavier modification le 09 Mai 2006. Administrateur : Bolloré représenté par MERLE BERAL Céline modification le 23 Mars 2007. Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 09 Mai 2006. Commissaire aux comptes suppléant : BONHOMME Michel en fonction le 26 Janvier 2007. Directeur général : NEDJAR Serge en fonction le 31 Octobre 2007. Président du conseil d'administration et administrateur : THIERY Jean Christophe en fonction le 05 Décembre 2008.
Administrateur : FINANCIERE PENFRET représenté par BOUTEAU Fabrice modification le 09 Mars 2011 Administrateur : Bolloré représenté par MERLE BERAL Céline modification le 23 Mars 2007 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 09 Mai 2006 Commissaire aux comptes suppléant : BONHOMME Michel en fonction le 26 Janvier 2007 Directeur général : NEDJAR Serge en fonction le 31 Octobre 2007 Président du conseil d'administration et administrateur : THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN Jean Christophe modification le 23 Décembre 2008
Administrateur : FINANCIERE PENFRET représenté par BOUTEAU Fabrice modification le 09 Mars 2011 Administrateur : Bolloré représenté par MERLE BERAL Céline modification le 23 Mars 2007 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 01 Août 2011 Directeur général : NEDJAR Serge en fonction le 31 Octobre 2007 Président du conseil d'administration et administrateur : THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN Jean Christophe modification le 23 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 01 Août 2011
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 01 Août 2011 Directeur général : NEDJAR Serge en fonction le 31 Octobre 2007 Président du conseil d'administration et administrateur : THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN Jean Christophe modification le 23 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : MATIN PLUS représenté par NEDJAR Serge en fonction le 15 Octobre 2012 Administrateur : BOLLORE MEDIA représenté par BOUTEAU Fabrice en fonction le 15 Octobre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 01 Août 2011 Directeur général : NEDJAR Serge en fonction le 31 Octobre 2007 Président du conseil d'administration Administrateur : THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN Jean Christophe modification le 23 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : MATIN PLUS représenté par NEDJAR Serge en fonction le 15 Octobre 2012 Administrateur : BOUTEAU Fabrice en fonction le 29 Mars 2013
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 01 Août 2011 Président du conseil d'administration Administrateur : THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN Jean Christophe modification le 23 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : MATIN PLUS représenté par POMPIGNOLI Ludovic modification le 04 Juillet 2016 Administrateur : BOUTEAU Fabrice en fonction le 29 Mars 2013 Directeur général : POMPIGNOLI Ludovic en fonction le 04 Juillet 2016
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 01 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 01 Août 2011 ; Président : POMPIGNOLI Ludovic modification le 08 Février 2018
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 01 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 01 Août 2011 ; Président : POMPIGNOLI Ludovic modification le 08 Février 2018
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.