MME Anne CAMBET MORARD
Gérant de S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT
MME Anne CAMBET MORARD a 63 ans ( naissance en 1959), elle est Gérant de la société S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT
MME Anne CAMBET MORARD peut être contacté au siège de la société S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT par courrier à l'adresse S C P CONTE SOUVY CHAVOT 1 RUE GUILLAUME FICHET 73000 CHAMBERY FRANCE, par téléphone au 04Â 79Â 33Â 67Â 00 ou par fax au 04Â 79Â 33Â 67Â 45
La société S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT est principalement dirigée par MME Anne CAMBET MORARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48752599000023.
- MME Marie-Ange SOUVY, Gérant (1961) depuis le 10 janvier 2006
- MME Nathalie CHAVOT, Gérant (1966) depuis le 10 janvier 2006
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT est de 59 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Richard DAMIAN, Gérant (1973) du 10 mars 2009 au 01 janvier 2011
- MME Anne CAMBET, Gérant (1959) du 10 janvier 2006 au 01 janvier 2011
- MME Anne CAMBET, Gérant (1959) du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2013
- MME Anne CAMBET MORARD, Gérant (1959) du 15 janvier 2013 au 30 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
1 RUE GUILLAUME FICHET
73000 CHAMBERY
Téléphone : 04Â 79Â 33Â 67Â 00 Société
S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT | |
Entrepreneurs individuels | S.C.P CONTE, SOUVY, CHAVOT | |
Identifiant de l'entreprise | 487525990 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 1 RUE GUILLAUME FICHET 73000 CHAMBERY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'avocats | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 28 novembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48752599000023 | S C P CONTE SOUVY CHAVOT 1 RUE GUILLAUME FICHET 73000 CHAMBERY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Gérant : DAMIAN Richard Yves Arsène. Gérant : SOUVY Marie-Ange Cécile. Gérant : OLIVIER Nathalie. Gérant : CAMBET Anne Jacqueline Caroline. Associé indéfiniment responsable : DAMIAN Richard Yves Arsène. Associé indéfiniment responsable : SOUVY Marie-Ange Cécile. Associé indéfiniment responsable : OLIVIER Nathalie. Associé indéfiniment responsable : CAMBET Anne Jacqueline Caroline.
Gérant : SOUVY Marie-Ange Cécile Gérant : OLIVIER Nathalie Gérant : CAMBET Anne Jacqueline Caroline Associé indéfiniment responsable : SOUVY Marie-Ange Cécile Associé indéfiniment responsable : OLIVIER Nathalie Associé indéfiniment responsable : CAMBET Anne Jacqueline Caroline
Gérant : SOUVY Marie-Ange Cécile Gérant : OLIVIER Nathalie Associé indéfiniment responsable : SOUVY Marie-Ange Cécile Associé indéfiniment responsable : OLIVIER Nathalie