M Philippe FORGUES
Gérant de IFACOR
M Philippe FORGUES a 70 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société IFACOR
M Philippe FORGUES peut être contacté au siège de la société IFACOR par courrier à l'adresse IFACOR 785 CHEMIN DE LA COMBE 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE
La société IFACOR est principalement dirigée par M Philippe FORGUES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société IFACOR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48755992400013.
- M Philippe FORGUES, Président (1954) depuis le 06 février 2013
Anciens dirigeants :
- M Philippe FORGUES, Gérant (1954) du 17 janvier 2006 au 06 février 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 janvier 2017 : FORGUES Philippe Jean Régis nom d'usage : FORGUES n'est plus gérant. FORGUES Philippe Jean Régis nom d'usage : FORGUES devient président)
785 CHE DE LA COMBE
69300 CALUIRE ET CUIRE
Téléphone : Société
IFACOR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IFACOR | |
Entrepreneurs individuels | IFACOR | |
Identifiant de l'entreprise | 487559924 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 785 CHE DE LA COMBE 69300 CALUIRE ET CUIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 13 décembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 13 décembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 702 836,00 | |
Résultat net | 7 189,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 239 781 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 40 141 |
Placement | 1 199 640 |
Total Actif | 1 239 781 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 199 871 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 39 908 |
Total Passif | 1 239 779 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 702 836 |
Produit d'exploitation | 702 836 |
Charge d'exploitation | 695 702 |
Résultat d'exploitation | 7 134 |
Produit financier net | 1 880 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 880 |
Résultat courrant | 9 014 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 7 189 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48755992400013 | IFACOR 785 CHEMIN DE LA COMBE 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
FORGUES Philippe Jean Régis nom d'usage : FORGUES n'est plus gérant. FORGUES Philippe Jean Régis nom d'usage : FORGUES devient président