M David BOUCHER
Président de PAYTOP
M David BOUCHER a 62 ans ( naissance en 1962), est Président de la société PAYTOP
M David BOUCHER peut être contacté au siège de la société PAYTOP par courrier à l'adresse PAYTOP DEVISEA ET NATIONALCHANGE 5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0184175146
La société PAYTOP est principalement dirigée par M David BOUCHER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. ,services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.), les activités sont :
- Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- les services de conseils en placement
- les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
La société PAYTOP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/09/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48756844600032.
- M Julien LETOURNEUX, Président (1972) depuis le 07 décembre 2016
- M Paul-Evariste VAILLANT, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 04 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PAYTOP est de 59 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Amina SMAHI, Directeur général (1963) du 05 décembre 2009 au 14 mai 2011
- M David BOUCHER, Président (1962) du 30 avril 2013 au 07 décembre 2016
- M Philippe COUP-JAMBET, Directeur général (1959) du 05 février 2014 au 11 mai 2016
- M Philippe PROUX, Directeur général (1953) du 14 mai 2011 au 24 mai 2013
- M Yassir CHAKIB, Président (1970) du 10 janvier 2006 au 30 avril 2013
- MME Amina SMAHI, Directeur général (1963) du 30 octobre 2007 au 05 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- M B V ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAYTOP | |
Entrepreneurs individuels | PAYTOP | |
Identifiant de l'entreprise | 487568446 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 27 juillet 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 360 087,50 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 06 décembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 243 736,00 | |
Résultat net | -856 594,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité principale de l'entreprise | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 859 273 |
Immobilisation incorporelle | 336 734 |
Immobilisation corporelle | 9 629 |
Immobilisation financière | 512 910 |
Actif circulant net | 1 416 393 |
Stock | 18 000 |
Avance | 0 |
Créance | 813 799 |
Placement | 584 594 |
Total Actif | 2 275 666 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 514 102 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 761 563 |
Total Passif | 2 275 667 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 243 736 |
Produit d'exploitation | 560 208 |
Charge d'exploitation | 1 369 301 |
Résultat d'exploitation | -809 093 |
Produit financier net | 160 |
Charge financière | 120 014 |
Résultat financier | -119 854 |
Résultat courrant | -928 943 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 765 |
Résultat exceptionnel | -2 765 |
Résultat net | -856 594 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48756844600032 | PAYTOP DEVISEA ET NATIONALCHANGE 5 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS FRANCE |
48756844600040 | PAYTOP 68 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01266 Restauration de collectivités
- 00478 Sociétés financières
Président : CHAKIB Yassir. Commissaire aux comptes titulaire : FITECO modification le 05 Mars 2008. Directeur général : SMAHI Amina en fonction le 03 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : OLLIVIER Yannick en fonction le 05 Mars 2008. Co-commissaire aux comptes suppléant : VANDERGUCHT Jean-Marie en fonction le 06 Mars 2008. Co-commissaire aux comptes titulaire : FISCHER Frédéric en fonction le 06 Mars 2008.
Président : CHAKIB Yassir. Commissaire aux comptes titulaire : FITECO modification le 05 Mars 2008. Directeur général : SMAHI Amina en fonction le 03 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : OLLIVIER Yannick en fonction le 05 Mars 2008.
Président : CHAKIB Yassir Directeur général : SMAHI Amina en fonction le 03 Octobre 2007 Co-commissaire aux comptes titulaire : FISCHER Frédéric en fonction le 06 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FIDECO-OUEST - Societe de Commissaires aux Comptes en fonction le 22 Mars 2011
Président : CHAKIB Yassir Commissaire aux comptes titulaire : FISCHER Frédéric modification le 22 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FIDECO-OUEST - Societe de Commissaires aux Comptes en fonction le 22 Mars 2011 Directeur général délégué : PROUX Philippe en fonction le 09 Mai 2011
Président : CHAKIB Yassir Commissaire aux comptes titulaire : FISCHER Frédéric modification le 22 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FIDECO-OUEST - Societe de Commissaires aux Comptes en fonction le 22 Mars 2011 Directeur général : PROUX Philippe modification le 12 Mai 2011
Président : CHAKIB Yassir Directeur général : PROUX Philippe modification le 12 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-Evariste en fonction le 05 Septembre 2012
Toutes opérations liées au commerce électronique de produits ou services.
Président partant : Chakib, Yassir, nomination du Président : Boucher, David
Membre du comité de surveillance partant : Moulard, Henri, nomination du Membre du comité de surveillance : TRUFFLE CAPITAL
Directeur général partant : Proux, Philippe
Membre du comité de surveillance partant : Le Mouel, Marc, nomination du Membre du conseil de surveillance : Chakib, Yassir
nomination du Membre du comité de surveillance : Le Mouel, Marc, Membre du conseil de surveillance partant : Chakib, Yassir
nomination du Directeur général : Coup-Jambet, Philippe
Membre du comité de surveillance partant : Le Mouel, Marc, nomination du Membre du comité de surveillance : ERIC BESSON CONSULTING
Directeur général partant : Coup-Jambet, Philippe
Membre du comité de surveillance partant : Roques, Bernard-Louis, modification du Membre du conseil de surveillance TRUFFLE CAPITAL, modification du Membre du conseil de surveillance ERIC BESSON CONSULTING, nomination du Membre du conseil de surveillance : XIRR EUROPE
Président partant : Boucher, David, nomination du Président : Letourneux, Julien, nomination du Membre du conseil de surveillance : OBVIAM CONSULTING
Membre du conseil de surveillance partant : OBVIAM CONSULTING
Président partant : Letourneux, Julien ; nomination du Président : Barbier, Ãric ; nomination du Membre du conseil de surveillance : PAYTOP INVESTMENTS PTE. LTD. représenté par Barbier Eric Adresse : 78 avenue Mozart 75016 Paris
nomination du Président du conseil d'administration : Roques, Bernard-Louis ; Membre du conseil de surveillance partant : ERIC BESSON CONSULTING ; Membre du conseil de surveillance partant : XIRR EUROPE ; Membre du conseil de surveillance partant : PAYTOP INVESTMENTS PTE. LTD. ; modification de l'Administrateur TRUFFLE CAPITAL ; nomination de l'Administrateur : Barbier, Ãric ; nomination de l'Administrateur : Bouffard, Martin ; nomination de l'Administrateur : Pras, Laurent ; nomination de l'Administrateur : Caen, Eric
Administrateur partant : Pras, Laurent ; Administrateur partant : Caen, Eric