M Olivier LE GALL
Président de CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N)
M Olivier LE GALL a 60 ans ( naissance en 1964), est Président de la société CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N)
M Olivier LE GALL peut être contacté au siège de la société CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N) par courrier à l'adresse CONVERGENCES TECH NUMERIQUES C T N 20 BOULEVARD DES GORGETS 21000 DIJON FRANCE
La société CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N) est principalement dirigée par M Olivier LE GALL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Edition et distribution vidéo ,éditeur de vidéo, édition de vidéo, éditeur de films vidéo, édition de films vidéo, distribution de films vidéo, distributeur de films vidéo, distribution de vidéo, distributeur de vidéo
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5913B (Edition et distribution vidéo), les activités sont :
- Edition et distribution vidéo
- l'édition et la distribution de films de tous types sur bandes vidéo, CD ou de DVD à destination du public
Mais sont exclues les activités :
- le tirage de contretypes et la reproduction de bandes magnétiques audio et vidéo, de CD ou de DVD à partir d'originaux (cf18.20Z)
- le commerce de gros de cassettes vidéo et de DVD enregistrées (cf46.43Z)
- le commerce de détail de cassettes vidéo et de DVD enregistrées (cf47.63Z)
- la location de DVD et vidéocassettes au public (cf77.22Z)
La société CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/01/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48762413200022.
- M Marcel BOURTOURAULT, Administrateur provisoire (1952) depuis le 14 mars 2015
- M Pierre VIEILLARD, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 21 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N) est de 71 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier LE GALL, Président (1964) du 24 janvier 2006 au 24 mars 2009
Dirigeants personne morale:
- EXCO SOCODEC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 mai 2016
- NEPTUNE CONSULTANTS, Président du 28 septembre 2009 au 14 mars 2015
- NEPTUNE CONSULTANTS SARL, Président du 24 mars 2009 au 28 septembre 2009
20 BD DES GORGETS
21000 DIJON
Téléphone : Société
CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N) | |
Entrepreneurs individuels | CONVERGENCES TECHNOLOGIES NUMERIQUES (C.T.N) | |
Identifiant de l'entreprise | 487624132 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 20 BD DES GORGETS 21000 DIJON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 08 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 décembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2008) | 103 590,00 | |
Résultat net | 4 529,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5913B : Edition et distribution vidéo | |
Activité principale de l'entreprise | 5913B : Edition et distribution vidéo | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Edition et distribution vidéo | |
Synonyme | éditeur de vidéo, édition de vidéo, éditeur de films vidéo, édition de films vidéo, distribution de films vidéo, distributeur de films vidéo, distribution de vidéo, distributeur de vidéo |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2008 |
Actif immobilisé | 1 007 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 007 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 71 617 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 66 730 |
Placement | 4 887 |
Total Actif | 72 624 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 29 666 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 42 958 |
Total Passif | 72 624 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 103 590 |
Produit d'exploitation | 103 591 |
Charge d'exploitation | 99 062 |
Résultat d'exploitation | 4 529 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 4 529 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 529 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48762413200022 | CONVERGENCES TECH NUMERIQUES C T N 20 BOULEVARD DES GORGETS 21000 DIJON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00892 Distribution cinématographique cadres agents de m
- 02121 Ãdition
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02642 Production audiovisuelle
Président : NEPTUNE CONSULTANTS (SARL) représenté par LE GALL Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOCODEC (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : VIEILLARD Pierre.
Administrateur provisoire : BOURTOURAULT Marcel, Rémi, Marie Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOCODEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : VIEILLARD Pierre
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Juillet 2013, désignant liquidateur Scp Thiebaut Véronique 5, rue Docteur Chaussier - 21000 Dijon . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.