M Pascal TISSOT
Vice-président de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE
M Pascal TISSOT a 67 ans ( naissance en 1957), est Vice-président de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE
M Pascal TISSOT peut être contacté au siège de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE par courrier à l'adresse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE CAISSE CREDIT MUTUEL SALEVE 260 GRANDE RUE 74350 CRUSEILLES FRANCE, par téléphone au 0820024807 ou par fax au 04Â 50Â 44Â 22Â 03
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE est principalement dirigée par M Pascal TISSOT qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiations monétaires ,banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- Autres intermédiations monétaires
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/11/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48797929600018.
- M Bernard DESBIOLLES, Administrateur (1958) depuis le 28 février 2006
- M Julien FAURE, Administrateur (1979) depuis le 05 juin 2015
- M Michel BOUCHET, Administrateur (1947) depuis le 28 février 2006
- M Regis DREVAL, Président (1955) depuis le 28 février 2006
- MME Isabelle GRANDMOTTET, Président du conseil de surveillance (1962) depuis le 28 février 2006
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE est de 64 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pascal TISSOT, Vice-président (1957) du 28 février 2006 au 06 octobre 2009
- M Pierre JACQUET, Administrateur (1934) du 28 février 2006 au 10 février 2015
- M Yves GAL, Administrateur (1947) du 28 février 2006 au 23 juin 2012
- MME Nicole RAVIER, Administrateur (1964) du 10 février 2015 au 05 mai 2017
Dirigeants personne morale:
260 GRANDE RUE
74350 CRUSEILLES
Téléphone : 0820024807 Société
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE | |
Entrepreneurs individuels | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE | |
Identifiant de l'entreprise | 487979296 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 260 GRANDE RUE 74350 CRUSEILLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Caisse locale de crédit mutuel | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autres intermédiations monétaires | |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel | |
Principal | banque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 04 50 72 13 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-thononlesbains.fr.
Les greffiers sont : LOUISE Patrick , MALLOL Robert
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Président : DREVAL Régis Vice-président du conseil d'administration : TISSOT Pascal Administrateur : BOUCHET Michel Administrateur : DESBIOLLES Bernard Administrateur : GAL Yves Administrateur : JACQUET Pierre Président du Conseil de Surveillance : GRANDMOTTET Isabelle Vice-Président du Conseil de Surveillance : CLAUX Luc Conseiller : VESIN Pierre Robert Conseiller : ROMAIN Bernard Auguste Marcel
Président : DREVAL Régis Vice-président du conseil d'administration : TISSOT Pascal Administrateur : BOUCHET Michel Administrateur : DESBIOLLES Bernard Administrateur : JACQUET Pierre Président du Conseil de Surveillance : GRANDMOTTET Isabelle Vice-Président du Conseil de Surveillance : CLAUX Luc Conseiller : ROMAIN Bernard, Auguste, Marcel Conseiller : AVENIER KELLER Marie, Ange né(e) AVENIER
Président : DREVAL Régis Vice-président du conseil d'administration : TISSOT Pascal Administrateur : BOUCHET Michel Administrateur : DESBIOLLES Bernard Administrateur : RAVIER Nicole Président du conseil de surveillance : GRANDMOTTET Isabelle Vice-président du conseil de surveillance : CLAUX Luc Conseiller : ROMAIN Bernard, Auguste, Marcel Conseiller : AVENIER KELLER Marie, Ange né(e) AVENIER
Président : DREVAL Régis Vice-président du conseil d'administration : TISSOT Pascal Administrateur : BOUCHET Michel Administrateur : DESBIOLLES Bernard Administrateur : RAVIER Nicole Administrateur : FAURE Julien, Paul, André Président du conseil de surveillance : GRANDMOTTET Isabelle Vice-président du conseil de surveillance : CLAUX Luc Conseiller : ROMAIN Bernard, Auguste, Marcel Conseiller : AVENIER KELLER Marie, Ange né(e) AVENIER
Président : DREVAL Régis ; Vice-président du conseil d'administration : TISSOT Pascal ; Administrateur : BOUCHET Michel ; Administrateur : DESBIOLLES Bernard ; Administrateur : FAURE Julien, Paul, André ; Président du conseil de surveillance : GRANDMOTTET Isabelle ; Vice-président du conseil de surveillance : CLAUX Luc ; Conseiller : ROMAIN Bernard, Auguste, Marcel ; Conseiller : AVENIER KELLER Marie, Ange né(e) AVENIER
Président : DREVAL Régis ; Vice-président du conseil d'administration : TISSOT Pascal ; Administrateur : BOUCHET Michel ; Administrateur : DESBIOLLES Bernard ; Administrateur : FAURE Julien, Paul, André ; Administrateur : LANGIN Monique, Marie-Jeanne né(e) GILBERT ; Président du conseil de surveillance : GRANDMOTTET Isabelle ; Vice-président du conseil de surveillance : CLAUX Luc ; Conseiller : ROMAIN Bernard, Auguste, Marcel ; Conseiller : AVENIER KELLER Marie, Ange né(e) AVENIER
Président du conseil d'administration : TISSOT Pascal ; Vice-président du conseil d'administration : DESBIOLLES Bernard ; Administrateur : BOUCHET Michel ; Administrateur : LANGIN Monique, Marie-Jeanne né(e) GILBERT ; Président du conseil de surveillance : GRANDMOTTET Isabelle ; Vice-président du conseil de surveillance : CLAUX Luc ; Conseiller : ROMAIN Bernard, Auguste, Marcel ; Conseiller : GUERY Estelle, Françoise né(e) SOULARD