MME Isabelle ANDRE
Administrateur de EYEKA
MME Isabelle ANDRE a 58 ans ( naissance en 1964), elle est Administrateur de la société EYEKA
MME Isabelle ANDRE peut être contacté au siège de la société EYEKA par courrier à l'adresse EYEKA 79 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0145635056
La société EYEKA est principalement dirigée par MME Isabelle ANDRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société EYEKA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48812091600033.
- M Francois PETAVY, Directeur général (1971) depuis le 06 février 2010
- M Francois PETAVY, Administrateur (1971) depuis le 02 avril 2011
- M Jonathan PELL, Administrateur (1967) depuis le 03 août 2013
- M Massimo PRELZ OLTRAMONTI, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 31 août 2016
- M Simon BEILLEVAIRE, Commissaire aux comptes suppléant (1971) depuis le 19 mars 2016
- M Simon GUILD, Administrateur (1964) depuis le 06 février 2010
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société EYEKA est de 56 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno MASSIET DU BIEST, Administrateur (1958) du 06 novembre 2007 au 06 février 2010
- M Bruno WALTHER, Administrateur (1972) du 06 février 2010 au 22 septembre 2012
- M Franck PERRIER, Directeur général non administrateur (1961) du 20 juin 2006 au 06 février 2010
- M Francois PETAVY, Directeur général (1971) du 24 février 2009 au 06 février 2010
- M Gilles BABINET, Président du conseil d`administration (1967) du 14 février 2006 au 06 février 2010
- M Gilles BABINET, Administrateur (1967) du 06 février 2010 au 02 septembre 2016
- M Sadek CHEKROUN, Directeur général (1961) du 06 novembre 2007 au 24 février 2009
- M Simon GUILD, Administrateur (1964) du 06 novembre 2007 au 06 février 2010
- MME Claire BARDAINNE, Administrateur (1978) du 14 février 2006 au 18 juillet 2006
- MME Isabelle ANDRE, Administrateur (1964) du 14 février 2006 au 18 juillet 2006
Dirigeants personne morale:
- I SOURCE GESTION, Administrateur depuis le 18 juin 2011
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 mars 2016
- DN CAPITAL MANAGEMENT JERSEY LTD, Administrateur du 20 juin 2006 au 22 septembre 2012
- DN CAPITAL MANAGEMENT JERSEY LTD, Administrateur du 22 septembre 2012 au 31 août 2016
- I SOURCE GESTION, Administrateur du 06 février 2010 au 18 juin 2011
- SFR DEVELOPPEMENT, Administrateur du 24 février 2009 au 31 août 2016
- VENTECH, Administrateur du 20 juin 2006 au 05 octobre 2016
79 RUE LA BOETIE
75008 PARIS 8
Téléphone : 0145635056 Société
EYEKA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EYEKA | |
Entrepreneurs individuels | EYEKA | |
Identifiant de l'entreprise | 488120916 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 79 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 11 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 290 000,00 | |
Résultat net | -634 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 688 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 51 000 |
Immobilisation financière | 632 000 |
Actif circulant net | 2 084 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 380 000 |
Placement | 704 000 |
Total Actif | 2 772 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 583 000 |
Autres fonds | 506 000 |
Provision | 26 000 |
Dette | 1 657 000 |
Total Passif | 2 772 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 290 000 |
Produit d'exploitation | 2 399 000 |
Charge d'exploitation | 3 135 000 |
Résultat d'exploitation | -736 000 |
Produit financier net | 526 000 |
Charge financière | 585 000 |
Résultat financier | -59 000 |
Résultat courrant | -795 000 |
Produit exceptionnel | 150 000 |
Charges exceptionnelles | 74 000 |
Résultat exceptionnel | 76 000 |
Résultat net | -634 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48812091600033 | EYEKA 79 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE |
48812091600041 | EYEKA 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE |
48812091600041 | EYEKA 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE |
48812091600058 | EYEKA 92 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
nomination de l'Administrateur : SFR DEVELOPPEMENT représentée par CAILLARD, Jean-François, Adresse : 176 rue de la Ravine 78670 Villennes sur Seine.
Directeur général et Administrateur partant : Chekroun, Sadek, nomination du Directeur général et Administrateur : Petavy, François Roger.
Administrateur partant : Massiet Du Biest, Bruno, nomination de l'Administrateur : Walther, Bruno, nomination de l'Administrateur : I SOURCE GESTION représentée par EHKIRCH, Yvan-Michel, Adresse : 8 rue du saut de loup 78290 Croissy sur Seine
modification de l'Administrateur DN CAPITAL MANAGEMENT JERSEY LTD représenté par , Bradley Thomas Daniel Adresse : 38 Barmouth road SW18 12DP Londres, Administrateur partant : Walther, Bruno, Commissaire aux comptes titulaire partant : Armbruster, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Geneve, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Beillevaire, Simon
nomination du Président du conseil d'administration : Pell, Jonathan, modification de l'Administrateur Babinet, Gilles Alain Marie
Administrateur partant : DN CAPITAL MANAGEMENT JERSEY LTD, Administrateur partant : SFR DEVELOPPEMENT, nomination de l'Administrateur : Prelz Oltramonti, Massimo Giovanni
modification du Président du conseil d'administration Prelz Oltramonti, Massimo Giovanni, Administrateur partant : Babinet, Gilles Alain Marie, modification de l'Administrateur Pell, Jonathan
Administrateur partant : Guild, Simon Angus ; modification de l'Administrateur SOFIMAC INNOVATION ; Administrateur partant : Pell, Jonathan
Président du conseil d'administration partant : Prelz Oltramonti, Massimo Giovanni ; nomination du Président du conseil d'administration : De Wulf, Kristof ; Administrateur partant : SOFIMAC INNOVATION ; nomination de l'Administrateur : Duhamel, Tim
Directeur général et Administrateur partant : Petavy, François Roger ; nomination du Directeur général et Administrateur : Zemni, Hakim
modification du Gérant De Wulf, Kristof ; modification du Gérant Duhamel, Tim ; modification du Gérant Zemni, Hakim ; Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Beillevaire, Simon