M Xavier MORENO
Président de FINANCIERE OFIC
M Xavier MORENO a 74 ans ( naissance en 1948), est Président de la société FINANCIERE OFIC
M Xavier MORENO peut être contacté au siège de la société FINANCIERE OFIC par courrier à l'adresse FINANCIERE OFIC 35 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE
La société FINANCIERE OFIC est principalement dirigée par M Xavier MORENO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société FINANCIERE OFIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/06/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48828200500039.
- M Alain FORESTIER, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 08 septembre 2015
- M Herve CLAQUIN, Président (1949) depuis le 25 septembre 2010
- M Jean-Louis ROQUES, Directeur général (1944) depuis le 25 septembre 2010
- MME Anik CHAUMARTIN-ROESCH, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 08 septembre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FINANCIERE OFIC est de 69 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Louis ROQUES, Président (1944) du 23 mai 2006 au 28 septembre 2009
- M Xavier MORENO, Président (1948) du 14 mars 2006 au 15 novembre 2014
- M Xavier MORENO, Président (1948) du 03 septembre 2011 au 20 août 2016
Dirigeants personne morale:
- EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 septembre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 septembre 2015
35 RUE BAUDIN
92300 LEVALLOIS PERRET
Téléphone : Société
FINANCIERE OFIC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE OFIC | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE OFIC | |
Identifiant de l'entreprise | 488282005 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 35 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 mai 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 30 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 3 018 000,00 | |
Résultat net | 14 296 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 210 120 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 210 120 000 |
Actif circulant net | 53 829 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 50 333 000 |
Placement | 3 496 000 |
Total Actif | 263 949 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 199 364 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 64 585 000 |
Total Passif | 263 949 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 018 000 |
Produit d'exploitation | 3 024 000 |
Charge d'exploitation | 3 381 000 |
Résultat d'exploitation | -357 000 |
Produit financier net | 15 925 000 |
Charge financière | 2 168 000 |
Résultat financier | 13 757 000 |
Résultat courrant | 13 400 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | 14 296 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48828200500039 | FINANCIERE OFIC 35 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président : ROQUES Jean-Louis modification le 25 Janvier 2008Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET EXPERTISE. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne. Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Président : MORENO Xavier en fonction le 17 Septembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Président : CLAQUIN Hervé en fonction le 17 Septembre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Président : MORENO Xavier, Franc, Paul, Bertrand en fonction le 31 Août 2011
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Président : CLAQUIN Herve en fonction le 26 Septembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Président : MORENO Xavier en fonction le 07 Août 2013
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Président : MORENO Xavier en fonction le 07 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN-ROESCH Anik en fonction le 18 Février 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN-ROESCH Anik en fonction le 18 Février 2014 Président : CLAQUIN Herve en fonction le 13 Novembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE en fonction le 18 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN-ROESCH Anik en fonction le 18 Février 2014 Président : MORENO Xavier Franc Paul Bertrand en fonction le 04 Septembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 18 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE modification le 18 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN-ROESCH Anik en fonction le 18 Février 2014 Président : CLAQUIN Hervé en fonction le 18 Août 2016
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 18 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 ; Directeur général : ROQUES Jean-Louis en fonction le 17 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE modification le 18 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN-ROESCH Anik en fonction le 18 Février 2014 ; Président : FIDULINE en fonction le 23 Janvier 2018
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 18 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain en fonction le 08 Août 2008 ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE modification le 18 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN-ROESCH Anik en fonction le 18 Février 2014 ; Président : FIDULINE en fonction le 23 Janvier 2018