MME Christine DARTEVILLE
Président de SOFICADA
MME Christine DARTEVILLE a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Président de la société SOFICADA
MME Christine DARTEVILLE peut être contacté au siège de la société SOFICADA par courrier à l'adresse SOFICADA LA MENARDAIS 22100 TADEN FRANCE
La société SOFICADA est principalement dirigée par MME Christine DARTEVILLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOFICADA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/02/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48829762300016.
- M Plamen MILEV, Directeur général (1973) depuis le 29 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Antoine BENDA, Commissaire aux comptes suppléant (1960) du 02 avril 2016 au 08 juin 2016
- M Francois DARTEVELLE, Président (1954) du 09 mai 2007 au 29 mars 2017
- M Francois OARTEVELLE, Président (1954) du 17 avril 2007 au 09 mai 2007
- M Yves LAINE, Commissaire aux comptes titulaire (1950) du 02 avril 2016 au 08 juin 2016
- MME Christine DARTEVILLE, Président (1957) du 14 mars 2006 au 17 avril 2007
Dirigeants personne morale:
- AGAN CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juin 2016
- HOLDING DARTEVELLE, Directeur général délégué depuis le 29 mars 2017
- HOLDING ENFANTS DARTEVELLE, Président depuis le 29 mars 2017
- REVICOM, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFICADA | |
Entrepreneurs individuels | SOFICADA | |
Identifiant de l'entreprise | 488297623 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LA MENARDAIS 22100 TADEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 janvier 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 18 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48829762300016 | SOFICADA LA MENARDAIS 22100 TADEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 20 00 90 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr.
Les greffiers sont : JEAN Jacques , FRANCOIS Véronique
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, fermé le jeudi après-midi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : DARTEVELLE Francois Commissaire aux comptes titulaire : AGAN CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : REVICOM (SARL)
Président : HOLDING ENFANTS DARTEVELLE (SARL) ; Directeur général délégué : HOLDING DARTEVELLE (SC) ; Directeur général : MILEV Plamen ; Commissaire aux comptes titulaire : AGAN CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : REVICOM (SARL)
Président : HOLDING ENFANTS DARTEVELLE (SARL) ; Directeur général délégué : HOLDING DARTEVELLE (SC) ; Directeur général : MILEV Plamen ; Commissaire aux comptes titulaire : AGAN CONSEIL (SARL)