M Clement SUISSE
Co-gérant de M51 PRO
M Clement SUISSE a 43 ans ( naissance en 1979), est Co-gérant de la société M51 PRO
M Clement SUISSE peut être contacté au siège de la société M51 PRO par courrier à l'adresse M51 PRO DUTY SERVICES 10 RUE JACQUES MARITAIN 51100 REIMS FRANCE
La société M51 PRO est principalement dirigée par M Clement SUISSE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres services personnels n.c.a. ,astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9609Z (Autres services personnels n.c.a.), les activités sont :
- Autres services personnels n.c.a.
- les activités des astrologues et des spirites
- les activités liées à la vie sociale, par exemple les activités des hôtesses, des agences de rencontres et des agences matrimoniales
- les activités des psychologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique
- les services pour animaux de compagnie : hébergement, soins et dressage
- les services de recherche généalogique
- les activités des studios de tatouage et de perçage corporel
- les services des cireurs, des porteurs, des préposés au parcage des véhicules, etc.
- l'exploitation de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les activités des psychologues à vocation thérapeutique (cf86.90F)
- les machines à laver fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf96.01B)
- les machines à sous automatiques (cf92.00Z)
- les jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf93.29Z)
La société M51 PRO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/02/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48850477000030.
- M Clement SUISSE, Gérant (1979) depuis le 24 octobre 2009
- M Maxime SCHWEIN, Gérant (1980) depuis le 24 octobre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société M51 PRO est de 43 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 43 ans.
Anciens dirigeants :
- M Clement SUISSE, Co-gérant (1979) du 07 mars 2006 au 24 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | M51 PRO | |
Entrepreneurs individuels | M51 PRO | |
Identifiant de l'entreprise | 488504770 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 10 RUE JACQUES MARITAIN 51100 REIMS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 07 février 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres services personnels n.c.a. | |
Synonyme | astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48850477000030 | M51 PRO DUTY SERVICES 10 RUE JACQUES MARITAIN 51100 REIMS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
Co-gérant : SUISSE Clément ThomasCo-gérant : SCHWEIN Maxime Paul Antoine.
Co-gérant : SUISSE Clément ThomasCo-gérant : SCHWEIN Maxime Paul Antoine.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2008 désignant administrateur Maître Jean-Luc MERCIER, 4 avenue de Flandre, Croise-Laroche, 59700 Marcq-en-Baroeul, avec les pouvoirs : d'assister la société débitrice, mandataire judiciaire SCP DARGENT - TIRMANT - RAULET en la personne de Maître Bruno RAULET, 34 rue des Moulins, 51100 Reims. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ANS nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP DARGENT TIRMANT RAULET en la personne de Maître Bruno RAULET - 34, rue des Moulins - 51100 REIMS - .
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 Novembre 2010, désignant liquidateur Scp Dargent Tirmant Raulet (Me Bruno Raulet) 34, rue des Moulins - 51100 Reims . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.