M Laurent DIOT
Président de NEXIMMO 39
M Laurent DIOT a 57 ans ( naissance en 1967), est Président de la société NEXIMMO 39
M Laurent DIOT peut être contacté au siège de la société NEXIMMO 39 par courrier à l'adresse NEXIMMO 39 19 RUE DE VIENNE TSA 50029 75008 PARIS FRANCE
La société NEXIMMO 39 est principalement dirigée par M Laurent DIOT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société NEXIMMO 39 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/04/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48871056700022.
- M Julien CARMONA, Président (1970) depuis le 31 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Frank CLICK, Président (1950) du 08 août 2006 au 02 octobre 2007
- M Laurent DIOT, Président (1967) du 02 octobre 2007 au 14 juin 2012
- M Laurent DIOT, Président (1967) du 14 juin 2012 au 31 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- NEXITY, Président du 25 juillet 2006 au 08 août 2006
- NEXITY INITIALE, Président du 14 mars 2006 au 25 juillet 2006
19 RUE DE VIENNE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
NEXIMMO 39
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NEXIMMO 39 | |
Entrepreneurs individuels | NEXIMMO 39 | |
Identifiant de l'entreprise | 488710567 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 mars 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 88 015 740,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 03 février 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 1 697 345,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 47 854 140 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 47 854 140 |
Actif circulant net | 9 805 959 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 9 805 959 |
Placement | 0 |
Total Actif | 57 660 096 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 57 658 120 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 980 |
Total Passif | 57 660 096 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 773 |
Résultat d'exploitation | -2 773 |
Produit financier net | 1 700 118 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 700 118 |
Résultat courrant | 1 697 345 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 697 345 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48871056700022 | NEXIMMO 39 19 RUE DE VIENNE TSA 50029 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : DIOT Laurent Pascal Lucien en fonction le 24 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 12 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 12 Juin 2012
Gestion d'un réseau de franchise d'agences immobilières.
Président partant : Diot, Laurent Pascal Lucien, nomination du Président : Carmona, Julien
Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président partant : Carmona, Julien ; nomination du Président : Bassien Capsa, Jean-Claude