M Michel TILLEU
Administrateur de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
M Michel TILLEU a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
M Michel TILLEU peut être contacté au siège de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS par courrier à l'adresse OFFICE PUB DE L HABITAT MONTREUILLOIS OFFICE PUBLIC DE L HABITAT MONTREUILLO 17 RUE MOLIERE 93100 MONTREUIL FRANCE, par téléphone au 0142873906
La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS est principalement dirigée par M Michel TILLEU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/02/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48877716000018.
- M Antoine VARLOT DAUTRAY, Administrateur (1967) depuis le 11 juillet 2015
- M Bruno ALBERT, Administrateur (1950) depuis le 11 juillet 2015
- M Christophe FORGET, Administrateur (1963) depuis le 11 juillet 2015
- M Frederic CAPPE, Administrateur (1966) depuis le 11 juillet 2015
- M Giuseppe MULE, Administrateur (1956) depuis le 11 juillet 2015
- M Jean-Jacques SEREY, Administrateur (1953) depuis le 11 juillet 2015
- M Jean-Luc BONABEAU, Directeur général (1957) depuis le 14 mars 2006
- M Jose MOURY, Administrateur (1969) depuis le 11 juillet 2015
- M Michel HAMELIN, Administrateur (1951) depuis le 24 novembre 2015
- M Nabil BEN GHANEM, Administrateur (1966) depuis le 11 juillet 2015
- M Nabil RABHI, Administrateur (1976) depuis le 11 juillet 2015
- M Patrice BESSAC, Président du conseil d`administration (1978) depuis le 11 juillet 2015
- M Philippe SCARFOGLIERO, Administrateur (1964) depuis le 11 juillet 2015
- M Stephan BELTRAN, Administrateur (1956) depuis le 11 juillet 2015
- MME Cecilia MARCO-THEZAN, Administrateur (1978) depuis le 01 décembre 2015
- MME Gisele NEHOU, Administrateur (1947) depuis le 10 décembre 2015
- MME Jeannine COLSON, Administrateur (1937) depuis le 11 juillet 2015
- MME Marie-Helene LE NEDIC, Administrateur (1968) depuis le 11 juillet 2015
- MME Micheline THIRIET, Administrateur (1939) depuis le 11 juillet 2015
- MME Nathalie TRICOT, Administrateur (1967) depuis le 11 juillet 2015
- MME Odile LESCURE, Administrateur (1966) depuis le 11 juillet 2015
- MME Sylvie BADOUX, Administrateur (1966) depuis le 11 juillet 2015
- MME Sylvie RABIE, Administrateur (1958) depuis le 11 juillet 2015
L'âge moyen des 23 dirigeants de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS est de 61 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel MOSMANT, Président du conseil d`administration (1958) du 29 janvier 2011 au 11 juillet 2015
- M Dominique VOYNET, Président (1958) du 26 août 2008 au 29 janvier 2011
- M Herve PINGET, Directeur général (1961) du 27 mars 2014 au 24 novembre 2015
- M Jean BLERY, Directeur général (1951) du 26 août 2008 au 27 mars 2014
- M Jean-Jacques JOUCLA, Président (1961) du 14 mars 2006 au 26 août 2008
- M Jean-Jacques SEREY, Vice-président (1953) du 14 mars 2006 au 26 août 2008
- M Michel TILLEU, Administrateur (1944) du 11 juillet 2015 au 24 novembre 2015
- MME Catherine FICHET, Administrateur (1955) du 11 juillet 2015 au 01 décembre 2015
- MME Helene CLEDAT-VAGNE, Directeur général (1966) du 08 janvier 2008 au 26 août 2008
- MME Marie-Therese CAZANAVE, Administrateur (1945) du 11 juillet 2015 au 10 décembre 2015
- MME Valerie FUMAZ, Directeur général (1968) du 24 novembre 2015 au 16 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
17 RUE MOLIERE
93100 MONTREUIL
Téléphone : 0142873906 Société
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS | |
Sigle de l'entreprise | OPH | |
Entrepreneurs individuels | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS | |
Identifiant de l'entreprise | 488777160 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 17 RUE MOLIERE 93100 MONTREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Ãtablissement public local à caractère industriel ou commercial | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité principale | 6820A | |
Première activité | 6820A | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 5590Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Directeur général : BONABEAU Jean-Luc radiation le 05 Décembre 2007. Directeur général : CLEDAT Hélène en fonction le 05 Décembre 2007.
Vice président : MOSMANT Daniel en fonction le 01 Août 2008Président : VOYNET Dominique en fonction le 01 Août 2008. Directeur général : BLERY Jean Paul en fonction le 01 Août 2008.
Président du conseil d'administration : MOSMANT Daniel, Charles, François, Roger modification le 24 Janvier 2011 Directeur général : BLERY Jean Paul modification le 24 Janvier 2011 Vice président du conseil d'administration : LE COEUR Alexandre, Matthieu en fonction le 24 Janvier 2011
Président du conseil d'administration : MOSMANT Daniel, Charles, François, Roger modification le 24 Janvier 2011 Vice-président du conseil d'administration : LE COEUR Alexandre, Matthieu en fonction le 24 Janvier 2011 Directeur général : PINGET Hervé en fonction le 25 Mars 2014
Directeur général : PINGET Hervé en fonction le 25 Mars 2014 Administrateur : TILLEU Michel en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SALACE Catherine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MULE Giuseppe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAZANAVE Marie-Thérèse en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine en fonction le 09 Juillet 2015
Administrateur : TILLEU Michel en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SALACE Catherine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MULE Giuseppe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAZANAVE Marie-Thérèse en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine modification le 16 Juillet 2015 Directeur général : FUMAZ Valérie en fonction le 20 Novembre 2015
Administrateur : SALACE Catherine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MULE Giuseppe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAZANAVE Marie-Thérèse en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine modification le 16 Juillet 2015 Directeur général : FUMAZ Valérie en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : HAMELIN Michel, Claude en fonction le 20 Novembre 2015
Administrateur : MULE Giuseppe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAZANAVE Marie-Thérèse en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine modification le 16 Juillet 2015 Directeur général : FUMAZ Valérie en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : HAMELIN Michel, Claude en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : MARCO Cécilia en fonction le 27 Novembre 2015
Administrateur : MULE Giuseppe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine modification le 16 Juillet 2015 Directeur général : FUMAZ Valérie en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : HAMELIN Michel, Claude en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : MARCO Cécilia en fonction le 27 Novembre 2015 Administrateur : TIREL Gisèle, Mauricette, Emilienne en fonction le 08 Décembre 2015
Administrateur : MULE Giuseppe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine modification le 16 Juillet 2015 Administrateur : HAMELIN Michel, Claude en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : MARCO Cécilia en fonction le 27 Novembre 2015 Administrateur : TIREL Gisèle, Mauricette, Emilienne en fonction le 08 Décembre 2015 Directeur général : BONABEAU Jean-Luc en fonction le 14 Janvier 2016
Administrateur : CAPPE Frédéric en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : LE NEDIC Marie-Hélène en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : FORGET Christophe en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : TRICOT Nathalie en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : MOURY José en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : BEN GHANEM Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : BESSALA NGONO DE BESBECK Odile en fonction le 09 Juillet 2015 ; Vice-président du comité d'administration : BIELAIRE Véronique en fonction le 09 Juillet 2015 ; Président du conseil d'administration : BESSAC Patrice en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : BELTRAN Stephan en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : RABHI Nabil en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : CHAUVETTE Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : SEREY Jean-Jacques en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : ALBERT Bruno en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : BLUM Sylvie en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : SCARFOGLIERO Philippe en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : THIRIET Micheline en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : COLSON Jeannine en fonction le 09 Juillet 2015 ; Administrateur : VARLOT DAUTRAY Antoine modification le 16 Juillet 2015 ; Administrateur : HAMELIN Michel, Claude en fonction le 20 Novembre 2015 ; Administrateur : MARCO Cécilia en fonction le 27 Novembre 2015 ; Administrateur : TIREL Gisèle, Mauricette, Emilienne en fonction le 08 Décembre 2015 ; Directeur général : BONABEAU Jean-Luc en fonction le 14 Janvier 2016 ; Administrateur : MARIN Virginie en fonction le 23 Avril 2018