M Didier HOCHET
Président de P.L. IMMOBILIER
M Didier HOCHET a 62 ans ( naissance en 1960), est Président de la société P.L. IMMOBILIER
M Didier HOCHET peut être contacté au siège de la société P.L. IMMOBILIER par courrier à l'adresse P L IMMOBILIER PROXIMMO 19 AVENUE DU DOCTEUR BERNADAC 09300 LAVELANET FRANCE, par téléphone au 05Â 61Â 69Â 86Â 03
La société P.L. IMMOBILIER est principalement dirigée par M Didier HOCHET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société P.L. IMMOBILIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/03/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48885725100059.
- M Didier HOCHET, Président (1960) depuis le 19 février 2013
- M Gilbert MORIN, Directeur général (1960) depuis le 19 février 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société P.L. IMMOBILIER est de 62 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrice LAGARDE, Gérant (1969) du 21 mars 2006 au 16 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 avril 2017
- KPMG AUDIT SUD-EST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 avril 2017
- SUDMED IMMOBILIER, Président du 16 janvier 2010 au 09 juillet 2011
- SUDMED IMMOBILIER, Président du 09 juillet 2011 au 19 février 2013
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 mars 2013 : Sté par actions simplifiée SUDMED IMMOBILIER n'est plus président. HOCHET Didier nom d'usage : HOCHET devient président. MORIN Gilbert Marcel nom d'usage : MORIN devient directeur général.)
- 19 avril 2018 : GERAUD Patrice Pascal nom d'usage : GERAUD devient président. HOCHET Didier nom d'usage : HOCHET n'est plus président)
- 29 octobre 2020 : MORIN Gilbert Marcel nom d'usage : MORIN n'est plus directeur général. LOZANO Manuel nom d'usage : LOZANO devient directeur général)
- 14 avril 2022 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT ID n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA àdirectoire et àconseil de s KPMG S.A. devient commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | P.L. IMMOBILIER | |
Entrepreneurs individuels | P.L. IMMOBILIER | |
Identifiant de l'entreprise | 488857251 | |
Numéro interne du siège | 00059 | |
Adresse | RTE DE MIREPOIX 09100 PAMIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 10 février 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 385 214,00 | |
Résultat net | 17 525,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 11 649 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 10 353 |
Immobilisation financière | 1 296 |
Actif circulant net | 231 175 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 130 196 |
Placement | 100 979 |
Total Actif | 242 824 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 48 633 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 194 187 |
Total Passif | 242 820 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 385 214 |
Produit d'exploitation | 386 047 |
Charge d'exploitation | 368 062 |
Résultat d'exploitation | 17 985 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 17 985 |
Produit exceptionnel | 80 |
Charges exceptionnelles | 538 |
Résultat exceptionnel | -458 |
Résultat net | 17 525 |
Le greffe peut être appelé au 05 61 02 64 73 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-foix.fr.
Les greffiers sont : BASTIDE Béatrice , BASTIDE Didier
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Président de la société : SUDMED IMMOBILIER, représenté par M BRECHET Gérard Jean François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD-OUEST Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST
Sté par actions simplifiée SUDMED IMMOBILIER n'est plus président. HOCHET Didier nom d'usage : HOCHET devient président. MORIN Gilbert Marcel nom d'usage : MORIN devient directeur général.
GERAUD Patrice Pascal nom d'usage : GERAUD devient président. HOCHET Didier nom d'usage : HOCHET n'est plus président
MORIN Gilbert Marcel nom d'usage : MORIN n'est plus directeur général. LOZANO Manuel nom d'usage : LOZANO devient directeur général
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT ID n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA àdirectoire et àconseil de s KPMG S.A. devient commissaire aux comptes titulaire