M Arnaud LANG
Gérant de PC30 FAMILY
M Arnaud LANG a 49 ans ( naissance en 1973), est Gérant de la société PC30 FAMILY
M Arnaud LANG peut être contacté au siège de la société PC30 FAMILY par courrier à l'adresse PC30 FAMILY TOUR CHANTECOQ 5 RUE CHANTE COQ 92800 PUTEAUX FRANCE
La société PC30 FAMILY est principalement dirigée par M Arnaud LANG qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ,réparateur d'ordinateurs, réparateur de micro-ordinateurs, réparateur d'équipements informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9511Z (Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques), les activités sont :
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- la réparation et l'entretien des :
- ordinateurs de bureau
- ordinateurs portables
- lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
- lecteurs de disques optiques (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- imprimantes
- moniteurs
- claviers
- souris, manettes et boules roulantes et leurs accessoires
- modems informatiques internes et externes
- terminaux informatiques spécialisés
- serveurs informatiques
- scanneurs, y compris lecteurs de codes-barres
- lecteurs de cartes à puce
- casques de réalité virtuelle
- vidéoprojecteurs
- terminaux informatiques, comme les guichets automatiques de banque (GAB), les terminaux point de vente, sans exploitation mécanique
- ordinateurs de poche (assistants personnels)
Mais sont exclues les activités :
- la réparation et l'entretien de modems, équipement porteur (cf95.12Z)
La société PC30 FAMILY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/08/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48892263400032.
- M Bruno LEJEUNE, Gérant (1976) depuis le 30 août 2014
- M Emmanuel JOURNE, Gérant (1947) depuis le 16 juillet 2011
- M Franck D`ALOIA, Gérant (1972) depuis le 30 août 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PC30 FAMILY est de 57 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud LANG, Gérant (1973) du 09 mai 2006 au 09 octobre 2007
- M Gianbeppi FORTIS, Gérant (1962) du 09 octobre 2007 au 30 août 2014
- M Karim RACHEDI, Gérant (1971) du 12 novembre 2008 au 30 août 2014
Dirigeants personne morale:
5 RUE CHANTE-COQ
92800 PUTEAUX
Téléphone : Société
PC30 FAMILY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PC30 FAMILY | |
Entrepreneurs individuels | PC30 FAMILY | |
Identifiant de l'entreprise | 488922634 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 5 RUE CHANTE-COQ 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 avril 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 231 000,00 | |
Résultat net | 550 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale de l'entreprise | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Synonyme | réparateur d'ordinateurs, réparateur de micro-ordinateurs, réparateur d'équipements informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 3 419 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 417 000 |
Placement | 2 000 |
Total Actif | 3 421 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 179 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 242 000 |
Total Passif | 3 421 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 231 000 |
Produit d'exploitation | 4 261 000 |
Charge d'exploitation | 3 374 000 |
Résultat d'exploitation | 887 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 887 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 72 000 |
Résultat exceptionnel | -72 000 |
Résultat net | 550 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48892263400032 | PC30 FAMILY TOUR CHANTECOQ 5 RUE CHANTE COQ 92800 PUTEAUX FRANCE |
48892263400040 | PC30 FAMILY PC30 FAMILY 39-47-PLEYAD 39 BD ORNANO 93200 SAINT DENIS |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01572 Métallurgie Charente
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IDF EXPERTISE ET CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON.
Gérant : Journé Emmanuel en fonction le 21 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON en fonction le 21 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : IDF EXPERTISE ET CONSEIL modification le 13 Septembre 2012 Gérant : LEJEUNE Bruno en fonction le 28 Août 2014 Gérant : D'ALOIA Franck en fonction le 28 Août 2014
Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON en fonction le 21 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : IDF EXPERTISE ET CONSEIL modification le 13 Septembre 2012 ; Gérant : D'ALOIA Franck en fonction le 28 Août 2014 ; Gérant : ARDOUIN Patrice en fonction le 07 Août 2017
Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON en fonction le 21 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : IDF EXPERTISE ET CONSEIL modification le 13 Septembre 2012 ; Gérant : LEJEUNE Bruno en fonction le 28 Août 2014 ; Gérant : D'ALOIA Franck en fonction le 28 Août 2014
Gérant : D'ALOIA Franck en fonction le 28 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : IDF EXPERTISE ET CONSEIL en fonction le 28 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON en fonction le 28 Juin 2018
Gérant : D'ALOIA Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES