M Yves LAINE
Commissaire aux comptes suppléant de MICRO TECH DISTRIBUTION
M Yves LAINE a 74 ans ( naissance en 1950), est Commissaire aux comptes suppléant de la société MICRO TECH DISTRIBUTION
M Yves LAINE peut être contacté au siège de la société MICRO TECH DISTRIBUTION par courrier à l'adresse MICRO TECH DISTRIBUTION NORIAK DISTRIBUTION ZONE INDUSTRIELLE SUD EST 9 RUE DE LA FREBARDIERE 35510 CESSON SEVIGNE FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 04Â 32Â 50
La société MICRO TECH DISTRIBUTION est principalement dirigée par M Yves LAINE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4651Z (Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels), les activités sont :
- Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- le commerce de gros de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de composants électroniques (cf46.52Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) (cf46.66Z)
La société MICRO TECH DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/04/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48953371100037.
- M Stephane CROCQ, Président (1967) depuis le 06 juin 2006
Anciens dirigeants :
- M Yves LAINE, Commissaire aux comptes suppléant (1950) du 26 janvier 2016 au 06 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 mai 2017
- QUINIOU ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 26 janvier 2016 au 06 mai 2017
9 RUE DE LA FREBARDIERE
35510 CESSON SEVIGNE
Téléphone : 02Â 99Â 04Â 32Â 50 Société
MICRO TECH DISTRIBUTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MICRO TECH DISTRIBUTION | |
Entrepreneurs individuels | MICRO TECH DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 489533711 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 9 RUE DE LA FREBARDIERE 35510 CESSON SEVIGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 mars 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 16 avril 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 14 244 000,00 | |
Résultat net | 342 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale de l'entreprise | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale | 4651Z | |
Première activité | 4651Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info | |
Principal | grossiste en équipement informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 278 000 |
Immobilisation incorporelle | 58 000 |
Immobilisation corporelle | 178 000 |
Immobilisation financière | 42 000 |
Actif circulant net | 5 551 000 |
Stock | 1 295 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 586 000 |
Placement | 670 000 |
Total Actif | 5 829 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 583 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 246 000 |
Total Passif | 5 829 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 244 000 |
Produit d'exploitation | 14 275 000 |
Charge d'exploitation | 13 816 000 |
Résultat d'exploitation | 459 000 |
Produit financier net | 57 000 |
Charge financière | 22 000 |
Résultat financier | 35 000 |
Résultat courrant | 493 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 342 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48953371100037 | MICRO TECH DISTRIBUTION NORIAK DISTRIBUTION ZONE INDUSTRIELLE SUD EST 9 RUE DE LA FREBARDIERE 35510 CESSON SEVIGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant : CROCQ Stephane.
Gérant : CROCQ Stephane Commissaire aux comptes suppléant : LAINE Yves en fonction le 04 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET QUINIOU ET ASSOCIES en fonction le 04 Avril 2014
Gérant : CROCQ Stephane Commissaire aux comptes suppléant : LAINE Yves en fonction le 04 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : QUINIOU ET ASSOCIES en fonction le 04 Avril 2014