M Patrice GALMICHE
Contrôleur de gestion de ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES
M Patrice GALMICHE a 66 ans ( naissance en 1956), est Contrôleur de gestion de la société ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES
M Patrice GALMICHE peut être contacté au siège de la société ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES par courrier à l'adresse ASS D URGENCE DU PAYS DES GAVES 1 AVENUE DE LA MARNE 65400 ARGELES GAZOST FRANCE
La société ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES est principalement dirigée par M Patrice GALMICHE qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Ambulances ,ambulance, ambulancier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690A (Ambulances), les activités sont :
- Ambulances
- le transport par ambulance de patients par tout mode de transport, y compris l'avion.
- Ces services sont souvent fournis à l'occasion d'une urgence médicale.
Mais sont exclues les activités :
- le transfert de patients, sans équipement d'intervention, ni personnel médical (cf.49, 50 et 51)
- l'activité des blocs opératoires mobiles (cf86.10Z)
La société ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48961094900013.
- M Andre BERNAL, Président (1967) depuis le 09 mai 2006
- M Patrice GALMICHE, Contrôleur de gestion (1956) depuis le 14 mai 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES est de 61 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrice GALMICHE, Contrôleur de gestion (1956) du 09 mai 2006 au 14 mai 2011
- MME Jacqueline PERCHOT, Administrateur (1948) du 09 mai 2006 au 05 août 2008
- MME Joanna BAT, Administrateur (1957) du 09 mai 2006 au 19 novembre 2011
- MME Michelle PESSERRE, Administrateur (1954) du 09 mai 2006 au 05 août 2008
- MME Sandrine ASTEGNO, Administrateur (1971) du 09 mai 2006 au 14 mai 2011
- MME Sandrine ASTEGNO, Administrateur (1971) du 14 mai 2011 au 19 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
1 AV DE LA MARNE
65400 ARGELES GAZOST
Téléphone : Société
ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES | |
Entrepreneurs individuels | ASSOCIATION D'URGENCE DU PAYS DES GAVES | |
Identifiant de l'entreprise | 489610949 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 1 AV DE LA MARNE 65400 ARGELES GAZOST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 28 mars 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 28 mars 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690A : Ambulances | |
Activité principale de l'entreprise | 8690A : Ambulances | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Ambulances | |
Synonyme | ambulance, ambulancier | |
Principal | ambulance |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48961094900013 | ASS D URGENCE DU PAYS DES GAVES 1 AVENUE DE LA MARNE 65400 ARGELES GAZOST FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Président : BERNAL AndréContrôleur de gestion : GALMICHE Patrice Pierre Maurice. Administrateur : ASTEGNO Sandrine Thérèse. Administrateur : BAT Joanna né(e) DA SILVA. Membre : S.A.R.L. HOURQUES, AMBULANCES ET TAXIS DU LAVEDAN (SARL). Membre : S.A.R.L. LEADER AMBULANCES (SARL). Membre : SARL AMBULANCES DES CIMES (SARL).
Président : BERNAL André Contrôleur de gestion : GALMICHE Patrice, Pierre, Maurice Membre : S.A.R.L. HOURQUES, AMBULANCES ET TAXIS DU LAVEDAN (SARL) Membre : S.A.R.L. LEADER AMBULANCES (SARL)